Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Steffen Baumgart (ab 19.02.2024) | 05.01.1972 | ||||
Tim Walter (bis 12.02.2024) | 08.11.1975 | ||||
Interimstrainer | |||||
Merlin Polzin (ab 12.02.2024) (bis 30.06.2024) | |||||
Torwart | |||||
Marko Johansson (ab 01.01.2024) (bis 30.01.2024) | 25.08.1998 | ||||
1 | Daniel Heuer Fernandes | 13.11.1992 | |||
12 | Tom Mickel | 19.04.1989 | |||
12 | Tom Mickel (bis 30.06.2024) | 19.04.1989 | |||
19 | Matheo Raab | 18.12.1998 | |||
Abwehr | |||||
Noah Katterbach (ab 31.01.2024) | 13.04.2001 | ||||
2 | William Mikelbrencis (ab 30.08.2023) (bis 30.06.2024) | 25.02.2004 | |||
3 | Moritz Heyer | 04.04.1995 | |||
4 | Sebastian Schonlau | 05.08.1994 | |||
5 | Dennis Hadzikadunic | 09.07.1998 | |||
13 | Guilherme Ramos (bis 03.09.2024) | 11.08.1997 | |||
14 | Nicolas Oliveira Kisilowski (bis 30.06.2024) | 06.02.2004 | |||
22 | Ignace Van der Brempt (ab 18.07.2023) (bis 30.06.2024) | 01.04.2002 | |||
28 | Miro Muheim | 24.03.1998 | |||
34 | Jonas David (bis 29.08.2023) | 08.03.2000 | |||
35 | Stephan Kofi Ambrosius (bis 30.06.2024) | 18.12.1998 | |||
37 | Valon Zumberi (bis 15.01.2024) | 24.11.2002 | |||
43 | Bent Andresen (bis 30.06.2024) | 07.01.2003 | |||
44 | Mario Vuskovic | 16.11.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
Omar Megeed | 19.08.2005 | ||||
Otto Stange (bis 30.06.2024) | |||||
6 | Lukasz Poręba (ab 30.08.2023) | 13.03.2000 | |||
8 | Lászlo Bénes (bis 30.06.2024) | 09.09.1997 | |||
10 | Immanuel Pherai | 25.04.2001 | |||
14 | Ludovit Reis | 01.06.2000 | |||
17 | Masaya Okugawa (ab 14.01.2024) (bis 30.06.2024) | 14.04.1996 | |||
23 | Jonas Meffert | 04.09.1994 | |||
27 | Jean-Luc Dompé | 12.08.1995 | |||
36 | Anssi Suhonen | 14.01.2001 | |||
42 | Ogechika Heil (bis 30.06.2024) | 27.11.2000 | |||
46 | Elijah Krahn (bis 30.06.2024) | 24.08.2003 | |||
48 | Bilal Yalcinkaya | 30.03.2006 | |||
Sturm | |||||
Tom Sanne (bis 30.06.2024) | 13.04.2004 | ||||
Robin Meißner (bis 30.06.2023) | 08.10.1999 | ||||
9 | Robert Glatzel | 08.01.1994 | |||
11 | Ransford Königsdörffer | 13.09.2001 | |||
18 | Bakery Jatta | 06.06.1998 | |||
20 | András Németh (bis 22.08.2024) | 09.11.2002 | |||
21 | Levin Öztunali | 15.03.1996 | |||
42 | Ogechika Heil (bis 31.08.2023) | 27.11.2000 | |||
verliehen | |||||
Leo Oppermann (bis 30.06.2024) | 28.08.2001 | ||||
Jonas David (ab 29.08.2023) (bis 30.06.2024) | 08.03.2000 | ||||
Valon Zumberi (ab 15.01.2024) (bis 30.06.2024) | 24.11.2002 | ||||
Marko Johansson (ab 30.01.2024) (bis 30.06.2024) | 25.08.1998 | ||||
Marko Johansson (bis 31.12.2023) | 25.10.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2023 13:00 Uhr |
3 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 31.10.2023 20:45 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.12.2023 20:45 Uhr |
5 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |