Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Joe Enochs | 01.09.1971 | ||||
Torwart | |||||
1 | Felix Gebhardt | 01.03.2002 | |||
32 | Alexander Weidinger | 18.06.1997 | |||
32 | Leon-Mate Cuk | 11.04.2003 | |||
Abwehr | |||||
3 | Bryan Hein | 25.09.2001 | |||
4 | Florian Ballas | 08.01.1993 | |||
11 | Konrad Faber (bis 30.06.2024) | 04.11.1997 | |||
13 | Alexander Bittroff | 19.09.1988 | |||
14 | Robin Ziegele | 13.03.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
Bryan Anthony Hein (bis 30.06.2024) | 25.09.2001 | ||||
Erik Tallig (ab 06.01.2024) (bis 30.06.2024) | 10.01.2000 | ||||
5 | Rasim Bulic | 10.12.2000 | |||
6 | Benedikt Saller | 22.09.1992 | |||
8 | Andreas Geipl | 21.04.1992 | |||
10 | Christian Viet | 27.03.1999 | |||
16 | Louis Breunig | 14.11.2003 | |||
18 | Niclas Anspach | 22.07.2000 | |||
19 | Christian Schmidt | 07.02.2002 | |||
20 | Noah Ganaus | 19.01.2001 | |||
21 | Tobias Eisenhuth | 21.09.2001 | |||
22 | Noel Eichinger (bis 25.01.2024) | 02.08.2001 | |||
25 | Jonas Bauer | 03.08.2003 | |||
31 | Max Meyer | 17.08.2006 | |||
37 | Leopold Wurm (ab 27.09.2023) | 21.03.2006 | |||
Sturm | |||||
Valdrin Mustafa (ab 16.01.2024) (bis 30.06.2024) | 11.03.1998 | ||||
Agyemang Diawusie (bis 30.06.2024) | 12.02.1998 | ||||
7 | Oscar Schönfelder | 05.02.2001 | |||
9 | Eric Hottmann | 08.02.2000 | |||
23 | Jannik Graf (bis 30.06.2024) | 29.11.2004 | |||
29 | Elias Huth | 10.02.1997 | |||
34 | Dominik Kother | 16.03.2000 | |||
36 | Kelvin Onuigwe (bis 30.06.2024) | 09.12.2003 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 14.08.2023 18:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |