Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sascha Hildmann | 07.04.1972 | ||||
Teammanager | |||||
Albrecht Dörries (bis 30.06.2024) | |||||
Torwart | |||||
1 | Johannes Schenk | 13.01.2003 | |||
1 | Matthias Bräuer (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 15.06.2004 | |||
1 | Tom Müller (bis 01.09.2023) | 27.11.1997 | |||
31 | Roman Schabbing (bis 30.06.2024) | 06.02.2002 | |||
35 | Max Schulze Niehues (bis 30.06.2024) | 11.11.1988 | |||
Abwehr | |||||
10 | Sebastian Mrowca | 16.01.1994 | |||
15 | Simon Scherder | 02.04.1993 | |||
22 | Dominik Schad | 04.03.1997 | |||
24 | Niko Koulis | 04.05.1999 | |||
27 | Jano ter Horst | ||||
29 | Lukas Frenkert (bis 31.08.2023) | 19.07.2000 | |||
42 | Alexander Hahn (bis 30.06.2024) | 20.01.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Kevin Schacht (bis 30.06.2024) | 05.10.2002 | ||||
Benjamin Böckle (bis 30.06.2024) | 17.06.2002 | ||||
6 | Thomas Kok | 15.05.1998 | |||
7 | Daniel Kankam Kyerewaa | 05.10.2001 | |||
8 | Darius-Dacian Ghindovean (bis 30.06.2024) | 01.11.2001 | |||
10 | Shaibou Oubeyapwa (bis 30.06.2024) | 27.03.1993 | |||
11 | Thorben Deters | 20.08.1995 | |||
18 | Marc Lorenz | 18.07.1988 | |||
20 | Dennis Grote (bis 30.06.2024) | 09.08.1986 | |||
21 | Rico Preißinger | 21.07.1996 | |||
32 | Luca Bazzoli | 01.11.2000 | |||
36 | Marvin Benjamins (bis 24.01.2024) | 25.09.2002 | |||
Sturm | |||||
Dominik Steczyk (ab 26.01.2024) (bis 30.06.2024) | 04.05.1999 | ||||
5 | Yassine Bouchama | ||||
9 | Joel Grodowski | 30.11.1997 | |||
14 | Andrew Wooten (bis 25.01.2024) | 30.09.1989 | |||
17 | Ogechika Heil (ab 31.08.2023) (bis 15.08.2024) | 27.11.2000 | |||
23 | Malik Batmaz | 17.03.2000 | |||
25 | Gerrit Wegkamp (bis 30.06.2024) | 13.04.1993 | |||
verliehen | |||||
Lukas Frenkert (ab 31.08.2023) (bis 30.06.2024) | 19.07.2000 | ||||
Marvin Benjamins (ab 24.01.2024) (bis 30.06.2024) | 25.09.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 26.09.2023 20:45 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |