Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Marco Rose | 11.09.1976 | ||||
Alexander Zickler (ab 19.04.2024) (bis 21.04.2024) | 28.02.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Péter Gulácsi | 06.05.1990 | |||
21 | Janis Blaswich (bis 30.06.2024) | 02.05.1991 | |||
25 | Leopold Zingerle | 10.04.1994 | |||
36 | Timo Schlieck (bis 30.06.2024) | 02.03.2006 | |||
Abwehr | |||||
2 | Mohamed Simakan (bis 02.09.2024) | 03.05.2000 | |||
3 | Christopher Lenz (ab 30.08.2023) (bis 30.06.2024) | 22.09.1994 | |||
4 | Willi Orban | 03.11.1992 | |||
5 | El Chadaille Bitshiabu | 16.05.2005 | |||
16 | Lukas Klostermann | 03.06.1996 | |||
22 | David Raum | 22.04.1998 | |||
23 | Castello Lukeba | 17.12.2002 | |||
32 | Joško Gvardiol (bis 05.08.2023) | 23.01.2002 | |||
39 | Benjamin Henrichs | 23.02.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
Nuha Jatta (ab 01.01.2024) | 15.03.2006 | ||||
Jonathan Vonheim Norbye (ab 01.05.2024) (bis 30.06.2024) | |||||
Ilaix Moriba (bis 08.01.2024) | 19.01.2003 | ||||
Fabio Carvalho (bis 31.12.2023) | 30.08.2002 | ||||
Tom Krauß (bis 13.07.2023) | 22.06.2001 | ||||
6 | Eljif Elmas (ab 27.12.2023) | 24.09.1999 | |||
7 | Dani Olmo (bis 30.06.2024) | 07.05.1998 | |||
8 | Amadou Haidara | 31.01.1998 | |||
13 | Nicolas Seiwald | 04.05.2001 | |||
14 | Christoph Baumgartner | 01.08.1999 | |||
20 | Xavi Simons (bis 30.06.2024) | 21.04.2003 | |||
24 | Xaver Schlager | 28.09.1997 | |||
28 | Caden Clark (bis 01.09.2023) | 27.05.2003 | |||
44 | Kevin Kampl | 09.10.1990 | |||
46 | Yannick Eduardo (bis 30.06.2024) | 23.01.2006 | |||
Sturm | |||||
9 | Yussuf Poulsen | 15.06.1994 | |||
10 | Emil Forsberg (bis 31.12.2023) | 23.10.1991 | |||
11 | Timo Werner (bis 09.01.2024) | 06.03.1996 | |||
17 | Loïs Openda (bis 30.06.2024) | 16.02.2000 | |||
30 | Benjamin Šeško | 31.05.2003 | |||
verliehen | |||||
Hugo Novoa (bis 30.06.2024) | 01.01.2003 | ||||
Sanoussy Ba (bis 30.06.2024) | 05.01.2004 | ||||
Caden Clark (ab 01.09.2023) (bis 30.06.2024) | 27.05.2003 | ||||
Tim Schreiber (bis 30.06.2024) | 24.04.2002 | ||||
André Silva (bis 30.06.2024) | 06.11.1995 | ||||
Ilaix Moriba (ab 08.01.2024) (bis 30.06.2024) | 19.01.2003 | ||||
Angeliño (bis 30.06.2024) | 04.01.1997 | ||||
11 | Timo Werner (ab 09.01.2024) (bis 30.06.2024) | 06.03.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 27.09.2023 20:45 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 31.10.2023 18:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |