Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Steffen | 03.03.1969 | ||||
Torwart | |||||
Tim Boss | 28.06.1993 | ||||
1 | Frank Lehmann (bis 30.06.2024) | 29.04.1989 | |||
20 | Nicolas Kristof | 20.12.1999 | |||
Abwehr | |||||
Arne Sicker | 17.04.1997 | ||||
Marcel Correia | 16.05.1989 | ||||
Frederik Jäkel (bis 30.06.2024) | 07.03.2001 | ||||
Hugo Vandermersch (ab 01.09.2023) (bis 30.06.2024) | 05.05.1999 | ||||
3 | Florian Le Joncour (ab 01.02.2024) | 03.02.1995 | |||
4 | Kevin Conrad (bis 30.06.2024) | 10.08.1990 | |||
19 | Lukas Pinckert | 22.01.2000 | |||
23 | Carlo Sickinger | 29.07.1997 | |||
31 | Thore Jacobsen (bis 30.06.2024) | 19.04.1997 | |||
33 | Maurice Neubauer | 29.04.1996 | |||
35 | Nico Antonitsch (bis 23.01.2024) | 30.09.1991 | |||
Feldspieler | |||||
Luis Kerner (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 25.09.2000 | ||||
Mittelfeld | |||||
Paul Stock | 08.01.1997 | ||||
Elias Baum (ab 20.06.2024) | 26.10.2005 | ||||
Paul Wanner (ab 01.09.2023) (bis 30.06.2024) | 23.12.2005 | ||||
6 | Patryk Dragon (bis 30.06.2024) | 11.04.1996 | |||
7 | Manuel Feil | 08.10.1994 | |||
8 | Jannik Rochelt | 27.09.1998 | |||
11 | Luca Dürholtz | 18.08.1993 | |||
14 | Robin Fellhauer | 21.01.1998 | |||
18 | Semih Sahin | 22.12.1999 | |||
25 | Sebastian Saftig (bis 30.06.2024) | 05.02.2002 | |||
32 | Daniel Pantschenko | 16.01.2003 | |||
Sturm | |||||
Wahidullah Faghir (bis 30.06.2024) | 29.07.2003 | ||||
Dominik Martinovic (bis 30.06.2024) | 25.03.1997 | ||||
Joseph Boyamba (bis 30.06.2024) | 29.07.1996 | ||||
Noel Weinel (bis 11.07.2023) | |||||
24 | Luca Schnellbacher | 06.05.1994 | |||
30 | Jean Koffi (bis 30.06.2024) | 25.06.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2023 18:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |