Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fabian Himmel (bis 30.06.2024) | 13.11.1992 | ||||
Torwart | |||||
Kai-Robin Knöller (bis 30.06.2024) | 22.06.2003 | ||||
Vincent Früh (bis 30.06.2024) | 10.09.2000 | ||||
1 | Mark-Patrick Redl (bis 30.06.2024) | 06.01.1993 | |||
Abwehr | |||||
2 | Samuel Anastasiadis (bis 30.06.2024) | 21.10.2005 | |||
3 | Luca Fritz (bis 30.06.2024) | 08.02.1996 | |||
5 | Noah Zwick (bis 30.06.2024) | 21.01.1999 | |||
12 | Gabriel Springmann (bis 30.06.2024) | 19.01.2000 | |||
18 | Nicola Leberer (bis 30.06.2024) | 11.03.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Quentin Hauswald (bis 30.06.2024) | 02.06.2003 | ||||
6 | Nill Hauser (bis 30.06.2024) | 14.11.2002 | |||
7 | Cemal Durmus (bis 30.06.2024) | 07.12.1995 | |||
8 | Rachid Gueddin (bis 30.06.2024) | 25.02.1997 | |||
10 | Roman Angot (bis 30.06.2024) | 02.03.2001 | |||
15 | Niclas Scharer (bis 30.06.2024) | 11.02.1997 | |||
17 | Maximilian Weiß (bis 30.06.2024) | 29.09.2003 | |||
20 | Benedikt Asam (bis 30.06.2024) | 12.03.2001 | |||
21 | Nathan Recht (bis 30.06.2024) | 27.06.1997 | |||
26 | Marvin Ludwig (bis 30.06.2024) | 23.08.2000 | |||
28 | Bastian Barnick (bis 30.06.2024) | 28.03.2000 | |||
29 | Janis Hanek (bis 30.06.2024) | 12.02.1999 | |||
37 | Louis Leberer (bis 30.06.2024) | 27.07.2005 | |||
Sturm | |||||
9 | Marin Stefotic (bis 30.06.2024) | 15.06.2002 | |||
11 | Nico Huber (bis 30.06.2024) | 09.04.1993 | |||
19 | Julian Gerold (bis 30.06.2024) | 07.01.2004 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2023 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |