Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Martin Braun (bis 30.06.2024) | 18.11.1968 | ||||
Fabian Kurth (ab 15.11.2023) (bis 30.06.2024) | 10.08.1989 | ||||
Denis Epstein (bis 30.06.2024) | 02.07.1986 | ||||
Murat Isik (ab 01.02.2024) (bis 30.06.2024) | 28.08.1975 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marcel Binanzer (bis 30.06.2024) | 04.07.1991 | |||
32 | Thilo Marksteiner (bis 30.06.2024) | 16.06.2003 | |||
Abwehr | |||||
Yannick Brugger (ab 01.01.2024) | 17.01.2001 | ||||
Luca Campanile (ab 21.03.2024) (bis 30.06.2024) | 17.02.2003 | ||||
2 | Sascha Eisele (bis 30.06.2024) | 27.10.1994 | |||
15 | Adrian Müller (bis 30.06.2024) | 07.04.1996 | |||
17 | Leon Mathauer | 22.02.2002 | |||
18 | Fabian Fecker (bis 30.06.2024) | 18.07.1989 | |||
22 | Nyamekye Awortwie-Grant (bis 30.06.2024) | 07.08.2000 | |||
25 | Matthias Schmitz | 07.09.1993 | |||
26 | Elias Wolf (bis 30.06.2024) | 09.01.2000 | |||
28 | Jonas Vogler (bis 30.06.2024) | 19.12.1996 | |||
33 | Moritz Kuhn (ab 09.07.2023) | 01.08.1991 | |||
36 | Bastian Maier (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 26.09.2005 | |||
Feldspieler | |||||
16 | Samuel Schneider (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | ||||
Mittelfeld | |||||
Jonas Kurz (bis 30.06.2024) | |||||
Constantin Zeyer (bis 30.06.2024) | 16.06.2003 | ||||
Luca Kölsch (bis 30.06.2024) | 21.06.2000 | ||||
3 | Marko Andric (bis 30.06.2024) | 04.03.2003 | |||
3 | Lukas Sebastian Griebsch (ab 01.02.2024) (bis 30.06.2024) | 28.10.2003 | |||
8 | Tim Wöhrle (bis 30.06.2024) | 06.04.1999 | |||
9 | Leander Vochatzer (bis 30.06.2024) | 13.03.1997 | |||
10 | Kaan Akkaya (bis 30.06.2024) | 11.04.1995 | |||
11 | Pedro Almeida Morais (bis 30.06.2024) | 26.05.2000 | |||
14 | Henry Seeger (bis 30.06.2024) | 01.07.1997 | |||
20 | Lukas Foelsch (bis 30.06.2024) | 06.10.1987 | |||
20 | Enrique Katsianas-Sanchez (ab 01.02.2024) (bis 30.06.2024) | 01.04.2002 | |||
21 | Aron Viventi (bis 30.06.2024) | 08.05.1997 | |||
23 | Silas Bader (bis 30.06.2024) | 27.04.2003 | |||
24 | Lukas Ramser (bis 30.06.2024) | 09.01.1997 | |||
31 | Duha Dogan (bis 30.06.2024) | 28.02.2004 | |||
34 | Halim Eroglu (ab 01.02.2024) | 05.08.2004 | |||
37 | Marko Pilic (ab 01.01.2024) | 11.04.2004 | |||
Sturm | |||||
6 | Levis Schaber (bis 30.06.2024) | 07.05.2004 | |||
7 | Jonas Meiser (bis 30.06.2024) | 03.01.1999 | |||
13 | Walter Vegelin (bis 30.06.2024) | 11.07.2000 | |||
19 | Tobias Dierberger (bis 30.06.2024) | 19.06.1996 | |||
27 | Jan Ferdinand (bis 30.06.2024) | 16.05.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2023 13:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |