Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Assistenztrainer | |||||
Philipp Arnold (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 24.04.1997 | ||||
Torwarttrainer | |||||
Kai Schwaiger (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | |||||
Trainer | |||||
Pellegrino Matarazzo | 28.11.1977 | ||||
Torwart | |||||
1 | Oliver Baumann | 02.06.1990 | |||
37 | Luca Philipp | 28.11.2000 | |||
Abwehr | |||||
3 | Pavel Kadeřábek | 25.04.1992 | |||
5 | Ozan Kabak | 25.03.2000 | |||
15 | Kasim Adams (bis 30.06.2024) | 22.06.1995 | |||
22 | Kevin Vogt (bis 11.01.2024) | 23.09.1991 | |||
23 | John Anthony Brooks (bis 29.08.2024) | 28.01.1993 | |||
25 | Kevin Akpoguma | 19.04.1995 | |||
34 | Stanley Nsoki | 09.04.1999 | |||
41 | Attila Szalai (bis 20.01.2024) | 20.01.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Julian Justvan (bis 19.01.2024) | 02.04.1998 | ||||
6 | Grischa Prömel | 09.01.1995 | |||
7 | Tom Bischof | 28.06.2005 | |||
8 | Dennis Geiger | 10.06.1998 | |||
11 | Florian Grillitsch | 07.08.1995 | |||
13 | Angelo Stiller (bis 25.08.2023) | 04.04.2001 | |||
16 | Anton Stach (ab 01.09.2023) | 15.11.1998 | |||
18 | Diadie Samassekou (bis 01.02.2024) | 11.01.1996 | |||
19 | David Jurasek (ab 22.01.2024) | 07.08.2000 | |||
20 | Finn Ole Becker | 08.06.2000 | |||
20 | Mathieu Kambala | 21.05.2003 | |||
30 | Marco John | 02.04.2002 | |||
35 | Tim Drexler (ab 21.02.2024) | 06.03.2005 | |||
35 | Muhammed Damar (bis 28.08.2023) | 09.04.2004 | |||
39 | Tom Bischof (bis 30.06.2024) | 28.06.2005 | |||
40 | Umut Tohumcu (bis 30.06.2024) | 11.08.2004 | |||
Sturm | |||||
7 | Mergim Berisha (ab 31.08.2023) | 11.05.1998 | |||
9 | Ihlas Bebou | 23.04.1994 | |||
10 | Wout Weghorst (ab 19.07.2023) (bis 30.06.2024) | 07.08.1992 | |||
14 | Maximilian Beier (bis 30.06.2024) | 17.10.2002 | |||
21 | Marius Bülter | 29.03.1993 | |||
27 | Andrej Kramarić | 19.06.1991 | |||
29 | Robert Skov (bis 30.06.2024) | 20.05.1996 | |||
31 | Bambasé Conté (bis 30.06.2024) | 07.07.2003 | |||
33 | Max Moerstedt (ab 21.02.2024) | 15.01.2006 | |||
44 | Fisnik Asllani (bis 31.08.2023) | 08.08.2002 | |||
verliehen | |||||
Fisnik Asllani (ab 31.08.2023) | 08.08.2002 | ||||
Jacob Bruun Larsen (bis 30.06.2024) | 19.09.1998 | ||||
Muhammed Damar (ab 28.08.2023) (bis 30.06.2024) | 09.04.2004 | ||||
Julian Justvan (ab 19.01.2024) (bis 30.06.2024) | 02.04.1998 | ||||
Attila Szalai (ab 21.01.2024) (bis 30.06.2024) | 20.01.1998 | ||||
Diadie Samassekou (ab 01.02.2024) (bis 30.06.2024) | 11.01.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 14.08.2023 18:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.11.2023 18:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |