Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Aydin Ay (bis 30.06.2024) | 10.12.1982 | ||||
Samuel Horozovic (bis 30.06.2024) | |||||
Torwart | |||||
1 | Tim Hansen (bis 30.06.2024) | 27.10.1997 | |||
13 | Ben Hellmann (bis 30.06.2024) | 10.01.2003 | |||
32 | Jan Schulz (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 27.02.1998 | |||
37 | Denis Wieszolek (bis 30.06.2024) | 26.02.1996 | |||
Abwehr | |||||
3 | Sky-Milton Bohne (bis 30.06.2024) | 30.06.2003 | |||
4 | Lars Hermann (bis 30.06.2024) | 29.08.1998 | |||
5 | Nils Fischer (bis 30.06.2024) | 07.08.1995 | |||
5 | Nils Gans (bis 30.06.2024) | 28.02.2001 | |||
5 | Vasilios Polichronakis (bis 30.06.2024) | 27.06.2001 | |||
6 | Dominik Ahlbach (bis 30.06.2024) | 20.03.1996 | |||
14 | Manuel Schneider (bis 30.06.2024) | 20.04.1991 | |||
15 | Nicklas Schlosser (bis 30.06.2024) | 16.09.1993 | |||
20 | Marco Senftleben (bis 30.06.2024) | 13.04.1992 | |||
24 | Jan Just (bis 30.06.2024) | 14.09.1996 | |||
25 | Julius Haas (bis 30.06.2024) | 15.05.1994 | |||
29 | Leon Kern (bis 30.06.2024) | 22.04.1997 | |||
Feldspieler | |||||
12 | Righteous Vodi (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 29.08.2005 | |||
Mittelfeld | |||||
Netanel Shitrit (bis 30.06.2024) | 11.02.2004 | ||||
2 | Birkan Celik (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 10.04.2002 | |||
7 | Johannes Gansmann (bis 30.06.2024) | 27.01.1997 | |||
8 | Silas Schwarz (bis 30.06.2024) | 08.11.1997 | |||
9 | Linus Wimmer (bis 30.06.2024) | 07.01.1998 | |||
10 | Etienne Portmann (bis 30.06.2024) | 21.11.1997 | |||
16 | Konstantin Fring (bis 30.06.2024) | 09.01.1990 | |||
17 | Dorian Cucchiara (bis 30.06.2024) | 05.02.2003 | |||
21 | Jost Mairose (bis 30.06.2024) | 02.10.1998 | |||
25 | Raphael Assibey-Mensah (bis 30.06.2024) | 31.08.1999 | |||
26 | Jacob Roden (bis 30.06.2024) | 14.05.2002 | |||
27 | Nik Rosenbaum (bis 30.06.2024) | 10.02.1999 | |||
30 | Luis Carl Kersthold (bis 30.06.2024) | 22.01.2000 | |||
30 | Tim Arnhold (bis 30.06.2024) | 26.04.2004 | |||
31 | Tim Müller (bis 30.06.2024) | 04.08.1996 | |||
42 | Jan Wiltink (bis 30.06.2024) | 19.10.2005 | |||
Sturm | |||||
Pierre Merkel (bis 30.06.2024) | 25.05.1989 | ||||
11 | Edis Sinanovic (bis 30.06.2024) | 04.01.1996 | |||
12 | Tim Zimmermann (bis 30.06.2024) | 27.11.1999 | |||
12 | Ismael Wiegand (bis 30.06.2024) | 11.05.2005 | |||
18 | Namrud Embaye (bis 30.06.2024) | 09.01.2002 | |||
19 | Lennart Thum (bis 30.06.2024) | 02.06.2001 | |||
21 | Matti Rieß (bis 30.06.2024) | ||||
22 | Nicolas Obas (bis 30.06.2024) | 22.06.2000 | |||
23 | Ibrahim Yilmaz (bis 30.06.2024) | 05.02.1997 | |||
28 | Robin Rosenberger (ab 01.03.2024) (bis 30.06.2024) | 20.11.2004 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.08.2023 15:30 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |