Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tobias Langemeyer (bis 30.06.2024) | 23.07.1982 | ||||
Torwart | |||||
Nils Böhmann (bis 30.06.2024) | 10.06.1994 | ||||
Leon Tigges (bis 30.06.2024) | 31.07.1998 | ||||
Luca Thale (bis 30.06.2024) | 04.01.2001 | ||||
Abwehr | |||||
Erasmus Damme (bis 30.06.2024) | |||||
Fynn Thöle (bis 30.06.2024) | 04.05.2004 | ||||
Leonard Hedemann (bis 30.06.2024) | 27.07.2000 | ||||
Nicolas Eiter (bis 30.06.2024) | 04.02.1996 | ||||
Jona Breulmann (bis 30.06.2024) | 17.11.1999 | ||||
15 | Patrick Papachristodoulou (bis 30.06.2024) | 11.08.1997 | |||
21 | Jannis Kirschbaum (bis 30.06.2024) | 03.06.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Nick Claushallmann (bis 30.06.2024) | 13.02.1997 | ||||
Aaron Felthaus (bis 30.06.2024) | 06.09.2004 | ||||
Dean Hannawald (bis 30.06.2024) | 24.01.2003 | ||||
Michel Lagemann (bis 30.06.2024) | 22.12.1999 | ||||
Mattes Langelage (bis 30.06.2024) | 18.06.2004 | ||||
Johannes Siesenis (bis 30.06.2024) | 20.08.2004 | ||||
6 | Moritz Waldow (bis 30.06.2024) | 15.12.1997 | |||
8 | Denis Müller (bis 30.06.2024) | 08.11.1996 | |||
11 | Patrick Greten (bis 30.06.2024) | 09.03.1995 | |||
13 | Emre-Can Agil (bis 30.06.2024) | 16.10.2003 | |||
14 | Alexander Bannink (bis 30.06.2024) | 20.02.1990 | |||
18 | David Leinweber (bis 30.06.2024) | 13.04.1996 | |||
20 | Nico Meyer (bis 30.06.2024) | 21.02.2001 | |||
22 | Fabian Schmidt (bis 30.06.2024) | 22.08.2002 | |||
23 | Michel Eickschläger (bis 30.06.2024) | 17.03.2002 | |||
24 | Saikouba Manneh (bis 30.06.2024) | 11.12.1999 | |||
25 | Enes Muric (bis 30.06.2024) | 05.08.1997 | |||
27 | Santiago Aloi (bis 30.06.2024) | 26.03.1987 | |||
31 | Mathis Wellmann (bis 30.06.2024) | 24.03.1999 | |||
Sturm | |||||
7 | Jules Reimerink (bis 30.06.2024) | 30.09.1989 | |||
10 | Markus Lührmann (bis 30.06.2024) | 19.03.2000 | |||
14 | Dennis Fuchs (bis 30.06.2024) | 11.11.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 11.08.2023 18:00 Uhr |
0 : 7 |
Schema Vergleich |