Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Arvid Schenk (bis 30.06.2024) | 28.07.1989 | ||||
Trainer | |||||
Jens Martens (ab 26.03.2024) (bis 30.06.2024) | 24.10.1955 | ||||
Florian Schnorrenberg (ab 28.12.2023) (bis 12.03.2024) | 16.04.1977 | ||||
Lukas Pfeiffer (bis 11.12.2023) | 16.01.1991 | ||||
Interimstrainer | |||||
Bastian Reinhardt (ab 12.03.2024) (bis 26.03.2024) | 19.11.1975 | ||||
Bastian Reinhardt (ab 12.12.2023) (bis 27.12.2023) | 19.11.1975 | ||||
Torwart | |||||
Lasse Grossmann (bis 30.06.2024) | 23.04.2002 | ||||
Phillip Diestel (bis 30.06.2024) | |||||
Yannic Stein (ab 09.01.2024) (bis 30.06.2024) | 17.09.2004 | ||||
1 | Philipp Klewin (bis 30.06.2024) | 30.09.1993 | |||
19 | Florian Kirschke (bis 31.12.2023) | 24.05.1992 | |||
28 | Gavin Didzilatis | 28.02.2002 | |||
Abwehr | |||||
2 | Robin Kölle | 17.02.2001 | |||
3 | Niklas Kastenhofer (bis 30.06.2024) | 08.01.1999 | |||
17 | Tommy Grupe (bis 30.06.2024) | 29.03.1992 | |||
22 | Leon Sommer | 10.03.2001 | |||
23 | Mattis Daube (bis 30.06.2024) | 30.03.1998 | |||
27 | Sören Reddemann | 16.05.1996 | |||
30 | Jannik Löhden (bis 30.06.2024) | 16.07.1989 | |||
37 | Janek Sternberg (bis 30.06.2024) | 19.10.1992 | |||
Feldspieler | |||||
43 | Jannik Westphal (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 24.07.2004 | |||
Mittelfeld | |||||
Aaron Herzog (ab 26.01.2024) | 30.01.1998 | ||||
Emanuel Adou (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 05.03.2002 | ||||
6 | Noah Plume (bis 01.09.2023) | 18.08.1996 | |||
7 | Marius Hauptmann (bis 30.06.2024) | 14.09.1999 | |||
8 | Florian Egerer (bis 30.06.2024) | 17.02.1998 | |||
10 | Manuel Farrona Pulido | 01.05.1993 | |||
13 | Marvin Thiel | 29.01.1995 | |||
18 | Hanno Behrens (bis 30.06.2024) | 26.03.1990 | |||
20 | Ulrich Taffertshofer (bis 30.06.2024) | 14.02.1992 | |||
24 | Morten Rüdiger (bis 30.06.2024) | 13.06.1995 | |||
25 | Tarik Gözüsirin (bis 30.06.2024) | 08.08.2001 | |||
31 | Mirko Boland (bis 30.06.2024) | 23.04.1987 | |||
41 | Yasin Varol (ab 01.01.2024) (bis 30.06.2024) | 31.07.2003 | |||
Sturm | |||||
Pascal Breier (ab 31.08.2023) (bis 30.06.2024) | 02.02.1992 | ||||
Pingdwinde Daouda Beleme (ab 31.01.2024) (bis 30.06.2024) | 05.01.2001 | ||||
9 | Kimmo Hovi (bis 30.06.2024) | 31.05.1994 | |||
11 | Felix Drinkuth | 20.10.1994 | |||
14 | Cyrill Akono (bis 30.06.2024) | 29.02.2000 | |||
21 | Robin Velasco (bis 30.06.2024) | 24.06.2002 | |||
29 | Mats Facklam (bis 30.06.2024) | 22.08.1996 | |||
33 | Jan-Marc Schneider (bis 30.06.2024) | 25.03.1994 | |||
44 | Mika Lehnfeld (ab 01.05.2024) | 06.12.2005 | |||
Zeugwart | |||||
Ulrich Lenz | 14.10.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 14.08.2023 18:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |