Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bo Henriksen | 07.02.1975 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lasse Rieß | 27.07.2001 | |||
27 | Robin Zentner | 28.10.1994 | |||
33 | Daniel Batz | 12.01.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Phillipp Mwene | 29.01.1994 | |||
3 | Moritz Jenz (ab 28.08.2024) | 30.04.1999 | |||
5 | Maxim Leitsch | 18.05.1998 | |||
16 | Stefan Bell | 24.08.1991 | |||
19 | Anthony Caci | 01.07.1997 | |||
20 | Edimilson Fernandes (bis 30.08.2024) | 15.04.1996 | |||
21 | Danny da Costa | 13.07.1993 | |||
25 | Andreas Hanche-Olsen | 17.01.1997 | |||
30 | Silvan Widmer | 05.03.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Hyunseok Hong (ab 29.08.2024) | 16.06.1999 | ||||
4 | Aymen Barkok | 21.05.1998 | |||
6 | Kaishu Sano | 30.12.2000 | |||
7 | Jae-Sung Lee | 10.08.1992 | |||
8 | Paul Nebel | 10.10.2002 | |||
14 | Tom Krauß (bis 22.08.2024) | 22.06.2001 | |||
18 | Nadiem Amiri | 27.10.1996 | |||
22 | Nikolas Veratschnig | 24.01.2003 | |||
31 | Dominik Kohr | 31.01.1994 | |||
41 | Eniss Shabani | 29.05.2003 | |||
47 | Maxim Bora Dal | 26.01.2006 | |||
Sturm | |||||
Gabriel Vidovic | 01.12.2003 | ||||
9 | Karim Onisiwo | 17.03.1992 | |||
10 | Marco Richter (bis 28.08.2024) | 24.11.1997 | |||
11 | Armindo Sieb | 17.02.2003 | |||
29 | Jonathan Burkardt | 11.07.2000 | |||
43 | Brajan Gruda | 31.05.2004 | |||
44 | Nelson Weiper | 17.03.2005 | |||
verliehen | |||||
Marco Richter (ab 28.08.2024) | 24.11.1997 | ||||
17 | Ludovic Ajorque | 25.02.1994 | |||
20 | Edimilson Fernandes (ab 30.08.2024) | 15.04.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 16.08.2024 18:00 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.10.2024 20:45 Uhr |
- : - |
Vergleich |