Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Claus-Dieter Wollitz | 19.07.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Alexander Sebald | 27.07.1996 | |||
12 | Elias Bethke | 21.03.2003 | |||
30 | Karl Pischon | 02.03.2004 | |||
Abwehr | |||||
3 | Henry Rorig | 03.03.2000 | |||
4 | Tim Campulka | 28.04.1999 | |||
15 | Edgar Kaizer | 07.04.2004 | |||
19 | Filip Kusic | 03.06.1996 | |||
20 | Axel Borgmann | 08.07.1994 | |||
27 | Dennis Slamar | 08.09.1994 | |||
28 | Niko Bretschneider | 10.08.1999 | |||
31 | Paul Milde | 25.01.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Tobias Röder | 19.09.1997 | ||||
Arne Seemann (ab 09.07.2024) | 02.05.2006 | ||||
5 | Dominik Pelivan | 08.06.1996 | |||
6 | Jonas Hofmann | 07.02.1997 | |||
8 | Joshua Putze | 02.12.1994 | |||
10 | Tolcay Ciğerci | 24.01.1995 | |||
21 | Yannik Möker | 27.07.1999 | |||
23 | Maximilian Krauß | 24.11.1996 | |||
32 | Finn Heidrich | ||||
33 | Jan Shcherbakovski | 24.03.2001 | |||
36 | Janis Juckel | 29.07.2004 | |||
Sturm | |||||
Lucas Copado (ab 22.08.2024) | 10.01.2004 | ||||
7 | Timmy Thiele | 31.07.1991 | |||
9 | Romarjo Hajrulla | 01.12.1998 | |||
11 | Phil Halbauer | 17.08.1998 | |||
14 | Tobias Hasse | 03.01.1996 | |||
17 | Maximilian Oesterhelweg | 21.07.1990 | |||
22 | Rudolf Dovn Ndualu (bis 02.09.2024) | 22.07.1999 | |||
24 | Timo Bornemann | 01.12.2000 | |||
42 | Maximilian Pronichev | 17.11.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 19.08.2024 18:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |