Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fabian Lübbers | 27.10.1991 | ||||
Torwart | |||||
1 | Steffen Westphal | 01.05.1999 | |||
12 | Laurenz Beckemeyer | 16.04.2000 | |||
44 | Luis Hillemeier | 21.12.2001 | |||
Abwehr | |||||
3 | Armagan Beytullah Özer | 27.07.2000 | |||
5 | Jeff Mensah | 11.12.2001 | |||
8 | Johannes Sabah | 20.11.1997 | |||
19 | Leonel Brodersen | 11.07.1997 | |||
22 | Denis Milic | 07.06.2004 | |||
25 | Nico Lübke | 31.07.2001 | |||
26 | Felix Mensing | 08.09.2001 | |||
37 | Albin Thaqi | 28.03.2002 | |||
Mittelfeld | |||||
Leon Demaj | 28.11.1997 | ||||
Kevin Holzweiler | 16.10.1994 | ||||
4 | Philip Fontein | 05.10.1993 | |||
6 | Niklas Determann | 22.03.2002 | |||
10 | Fatlum Elezi | 19.07.1998 | |||
13 | Tugay Gündogan | 28.07.1995 | |||
14 | Leon Gino Schmidt | 08.06.2001 | |||
16 | Nico Thier | 10.09.1998 | |||
17 | Kamer Krasniqi | 11.01.1996 | |||
24 | Fatih Ufuk | 24.05.1998 | |||
27 | Elario Ghassan | 30.03.2001 | |||
39 | Florian Wendt | 18.01.2001 | |||
77 | Halil Dogan (bis 01.09.2024) | 19.11.1999 | |||
Sturm | |||||
Vincent Schaub (ab 02.09.2024) | 20.02.1999 | ||||
7 | Lars Spit | 24.06.1998 | |||
9 | Kevin Schacht | 05.10.2002 | |||
11 | Burinyuy Nyuydine | 25.12.2000 | |||
20 | Marc Heider | 18.05.1986 | |||
23 | Yassin Ibrahim | 09.02.2000 | |||
29 | Samuel Owusu Addai | 26.02.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 18.08.2024 18:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |