Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willy Multhaup (bis 30.06.1966) | 19.07.1903 | ||||
Torwart | |||||
Bernhard Wessel (bis 30.06.1969) | 20.08.1936 | ||||
Hans Tilkowski (bis 30.06.1967) | 12.07.1935 | ||||
Abwehr | |||||
Wolfgang Paul (bis 30.06.1971) | 25.01.1940 | ||||
Rudi Assauer (bis 30.06.1970) | 30.04.1944 | ||||
Theo Redder (bis 30.06.1969) | 19.11.1941 | ||||
Friedhelm Groppe (bis 30.06.1969) | 17.10.1942 | ||||
Manfred Pfeiffer (bis 30.06.1968) | 09.02.1942 | ||||
Gerd Cyliax (bis 30.06.1968) | 23.08.1934 | ||||
Udo Ockmann (bis 30.06.1968) | 04.02.1942 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hoppy Kurrat (bis 30.06.1974) | 15.05.1942 | ||||
Willi Sturm (bis 30.06.1971) | 08.02.1940 | ||||
Reinhold Wosab (bis 30.06.1971) | 25.02.1938 | ||||
Aki Schmidt (bis 30.06.1968) | 05.09.1935 | ||||
Jürgen Weber (bis 30.06.1968) | 29.06.1944 | ||||
Lothar Geisler (bis 30.06.1967) | 08.12.1936 | ||||
Hermann Straschitz (bis 30.06.1966) | 17.08.1940 | ||||
Sturm | |||||
Sigfried Held (bis 30.06.1971) | 07.08.1942 | ||||
Lothar Emmerich (bis 30.06.1969) | 29.11.1941 | ||||
Stan Libuda (bis 30.06.1968) | 10.10.1943 | ||||
Harald Beyer (bis 01.07.1966) | 21.09.1939 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 29.09.1965 00:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.10.1965 00:00 Uhr |
8 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 10.11.1965 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.11.1965 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 16.02.1966 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.03.1966 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 05.04.1966 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.04.1966 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 05.05.1966 20:00 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |