Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dietrich Weise (bis 30.06.1976) | 21.11.1934 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans-Dieter Roos (bis 30.06.1976) | 22.05.1937 | ||||
Torwart | |||||
Jupp Koitka (ab 16.05.1976) (bis 30.06.1979) | 12.02.1952 | ||||
Günther Wienhold (bis 30.06.1978) | 21.01.1948 | ||||
Dr. Peter Kunter (bis 30.06.1976) | 28.04.1941 | ||||
Jürgen Friedl (bis 30.06.1976) | 23.02.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Charly Körbel (bis 30.06.1991) | 01.12.1954 | ||||
Willi Neuberger (bis 30.06.1983) | 15.04.1946 | ||||
Peter Reichel (bis 30.06.1982) | 30.11.1951 | ||||
Helmut Müller (bis 30.06.1982) | 12.04.1953 | ||||
Gert Trinklein (bis 30.06.1978) | 19.06.1949 | ||||
Gerd Simons (bis 30.06.1978) | 20.10.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Bernd Nickel (bis 30.06.1983) | 15.03.1949 | ||||
Wolfgang Kraus (bis 30.06.1979) | 20.08.1953 | ||||
Roland Weidle (bis 30.06.1978) | 01.01.1949 | ||||
Peter Krobbach (bis 30.06.1978) | 15.01.1954 | ||||
Klaus Beverungen (bis 30.06.1977) | 24.09.1951 | ||||
Detlev Lange (bis 30.06.1976) | 17.12.1956 | ||||
Sturm | |||||
Ronny Borchers (bis 30.06.1984) | 10.08.1957 | ||||
Bernd Hölzenbein (bis 30.06.1981) | 09.03.1946 | ||||
Jürgen Grabowski (bis 30.06.1980) | 07.07.1944 | ||||
Rüdiger Wenzel (bis 30.06.1979) | 03.06.1953 | ||||
Winfried Stradt (bis 31.10.1976) | 25.09.1956 | ||||
Bernd Lorenz (bis 30.06.1976) | 24.12.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 16.09.1975 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.09.1975 00:00 Uhr |
2 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.10.1975 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.11.1975 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 02.03.1976 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 16.03.1976 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.03.1976 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 14.04.1976 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |