Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Sammer (bis 30.06.1986) | 05.12.1942 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dieter Riedel (bis 30.06.1986) | 16.09.1947 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Jakubowski (bis 30.06.1986) | 10.12.1952 | ||||
Jörg Klimpel (bis 30.06.1985) | 29.09.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Steffen Büttner (bis 30.06.1992) | 02.11.1963 | ||||
Hans-Uwe Pilz (bis 30.06.1990) | 10.11.1958 | ||||
Andreas Trautmann (bis 30.06.1990) | 21.05.1959 | ||||
Torsten Wude (bis 31.12.1987) | 19.11.1965 | ||||
Dixie Dörner (bis 30.06.1986) | 25.01.1951 | ||||
Jens Leonhardt (bis 30.06.1986) | 01.08.1964 | ||||
Udo Schmuck (bis 30.06.1985) | 29.10.1952 | ||||
Andreas Schmidt (bis 30.06.1985) | 20.02.1959 | ||||
Frank Schuster (bis 30.06.1985) | 15.01.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jörg Stübner (bis 30.06.1993) | 23.07.1965 | ||||
Matthias Döschner (bis 30.06.1990) | 12.01.1958 | ||||
Reinhard Häfner (bis 30.06.1988) | 02.02.1952 | ||||
Matthias Schulz (bis 28.02.1988) | 13.09.1963 | ||||
Sven Förster (bis 30.06.1986) | 12.08.1965 | ||||
Sturm | |||||
Torsten Gütschow (bis 31.12.1992) | 28.07.1962 | ||||
Ralf Minge (bis 30.06.1991) | 08.10.1960 | ||||
Ulf Kirsten (bis 30.06.1990) | 04.12.1965 | ||||
Dirk Losert (bis 30.06.1986) | 27.05.1964 | ||||
Frank Lippmann (bis 19.03.1986) | 23.04.1961 | ||||
Lutz Schülbe (bis 30.06.1985) | 09.11.1961 | ||||
Gerd Seifert (bis 30.06.1985) | 29.07.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.09.1984 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.10.1984 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.10.1984 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.11.1984 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.03.1985 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.03.1985 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |