Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willi Reimann (ab 11.11.1987) (bis 04.01.1990) | 24.12.1949 | ||||
Josip Skoblar (bis 09.11.1987) | 12.03.1941 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerd-Volker Schock (bis 31.12.1989) | 08.04.1950 | ||||
Torwart | |||||
Jupp Koitka (bis 30.06.1990) | 12.02.1952 | ||||
Mladen Pralija (bis 30.06.1988) | 28.01.1959 | ||||
Uli Stein (bis 31.07.1987) | 23.10.1954 | ||||
1 | Richard Golz (bis 30.06.1998) | 05.06.1968 | |||
Abwehr | |||||
Dietmar Beiersdorfer (bis 30.06.1992) | 16.11.1963 | ||||
Ditmar Jakobs (bis 21.09.1989) | 28.08.1953 | ||||
Manfred Kaltz (bis 30.06.1989) | 06.01.1953 | ||||
Klaus Theiss (bis 30.06.1988) | 09.07.1963 | ||||
Gerard Plessers (bis 30.06.1988) | 30.03.1959 | ||||
Thomas Hinz (bis 30.06.1988) | 06.02.1964 | ||||
Josef Klos (bis 30.06.1988) | 09.12.1964 | ||||
Paul Caligiuri (bis 14.10.1987) | 09.03.1964 | ||||
4 | Carsten Kober (bis 30.06.1996) | 11.10.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Thomas von Heesen (bis 30.06.1994) | 01.10.1961 | ||||
Sascha Jusufi (bis 30.06.1991) | 20.01.1963 | ||||
Benno Möhlmann (ab 05.10.1987) (bis 30.06.1989) | 01.08.1954 | ||||
Uwe Bein (bis 30.06.1989) | 26.09.1960 | ||||
Tobias Homp (bis 30.06.1989) | 31.10.1963 | ||||
Heinz Gründel (bis 30.06.1988) | 13.02.1957 | ||||
Thomas Kroth (bis 30.06.1988) | 26.08.1959 | ||||
Mirosław Okoński (bis 30.06.1988) | 08.12.1958 | ||||
21 | Harald Spörl (bis 06.12.2000) | 31.10.1966 | |||
Sturm | |||||
Bruno Labbadia (bis 31.12.1988) | 08.02.1966 | ||||
Manfred Kastl (bis 30.06.1988) | 23.09.1965 | ||||
Lothar Dittmer (bis 31.12.1987) | 02.09.1963 | ||||
Walter Laubinger (bis 31.10.1987) | 09.11.1967 | ||||
Frank Schmöller (bis 31.08.1987) | 21.08.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 15.09.1987 00:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.09.1987 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.10.1987 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.11.1987 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |