Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Hans-Ulrich Grapenthin (bis 30.06.1989) | 02.09.1943 | ||||
Trainer | |||||
Lothar Kurbjuweit (bis 15.09.1989) | 06.11.1950 | ||||
Torwart | |||||
Perry Bräutigam (bis 30.06.1994) | 28.03.1963 | ||||
Holger Hünsche (bis 30.06.1989) | 14.12.1964 | ||||
Andreas Drechsler (bis 30.06.1989) | 24.08.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Jens-Uwe Penzel (bis 30.06.1997) | 14.11.1964 | ||||
Thomas Ludwig (bis 30.06.1993) | 21.06.1960 | ||||
Henning Bürger (ab 01.01.1989) (bis 30.06.1991) | 16.12.1969 | ||||
Heiko Peschke (bis 30.06.1991) | 18.09.1963 | ||||
Michael Stolz (bis 31.12.1990) | 19.10.1966 | ||||
Ronald Szepanski (bis 10.09.1989) | 16.05.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Mario Röser (bis 30.06.1999) | 23.12.1966 | ||||
Olaf Holetschek (bis 30.06.1998) | 12.07.1968 | ||||
Jürgen Raab (bis 30.06.1993) | 20.12.1958 | ||||
Stefan Meixner (bis 30.06.1992) | 13.10.1962 | ||||
Stefan Böger (bis 30.06.1991) | 01.06.1966 | ||||
Mathias Pittelkow (bis 31.12.1989) | 31.12.1961 | ||||
Steffen Zipfel (bis 31.12.1989) | 13.01.1965 | ||||
Andreas Krause (bis 30.06.1989) | 30.07.1957 | ||||
Wolfgang Schilling (bis 30.06.1989) | 18.03.1957 | ||||
Oliver Merkel (bis 30.06.1989) | 13.02.1963 | ||||
Bernd Lindrath (bis 30.06.1989) | 13.09.1959 | ||||
Sturm | |||||
Heiko Weber (bis 31.08.1999) | 26.06.1965 | ||||
Henry Lesser (bis 30.06.1991) | 08.05.1963 | ||||
Robert Zimmermann (bis 30.06.1990) | 21.05.1963 | ||||
Ralf Sträßer (bis 30.06.1989) | 20.06.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 07.09.1988 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.10.1988 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.10.1988 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.11.1988 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |