Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (bis 01.10.2000) | 09.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
1 | Andreas Reinke (bis 30.06.2000) | 10.01.1969 | |||
22 | Gerry Ehrmann (bis 30.06.1997) | 18.02.1959 | |||
Abwehr | |||||
4 | Axel Roos (bis 30.06.2001) | 19.08.1964 | |||
5 | Miroslav Kadlec (bis 30.06.1998) | 22.06.1964 | |||
6 | Andreas Brehme (bis 30.06.1998) | 09.11.1960 | |||
13 | Roger Lutz (bis 15.08.1997) | 15.07.1964 | |||
16 | Michael Schjønberg (bis 30.06.1999) | 19.01.1967 | |||
20 | Oliver Schäfer (bis 30.06.1997) | 27.02.1969 | |||
21 | Harry Koch (bis 30.06.1997) | 15.11.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Matthias Keller (bis 30.06.1997) | 20.11.1974 | ||||
Andreas Broß (bis 31.12.1996) | 28.02.1971 | ||||
2 | Frank Greiner (bis 31.08.1997) | 03.07.1966 | |||
7 | Uwe Wegmann (bis 30.06.1997) | 14.01.1964 | |||
8 | Martin Wagner (bis 30.06.2000) | 24.02.1968 | |||
17 | Ratinho (bis 30.06.2003) | 08.06.1971 | |||
23 | Thomas Riedl (bis 30.06.1999) | 18.06.1976 | |||
26 | Pascal Ojigwe (bis 30.06.1998) | 11.12.1976 | |||
30 | Thomas Franck (bis 30.06.1998) | 24.02.1971 | |||
Sturm | |||||
Wynton Rufer (ab 01.01.1997) (bis 30.06.1997) | 29.12.1962 | ||||
9 | Pavel Kuka (bis 30.06.1998) | 19.07.1968 | |||
11 | Olaf Marschall (bis 30.06.2002) | 19.03.1966 | |||
18 | Jürgen Rische (bis 31.12.1999) | 30.10.1970 | |||
24 | Marco Reich (bis 30.06.1997) | 30.12.1977 | |||
25 | Cem Karaca (bis 30.06.1997) | 08.05.1976 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 12.09.1996 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 26.09.1996 00:00 Uhr |
4 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |