Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Scherbaum (bis 30.06.1976) | 02.08.1925 | ||||
Torwart | |||||
Werner Friese (bis 30.06.1979) | 30.03.1946 | ||||
Joachim Niklasch (bis 31.12.1976) | 12.01.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Joachim Fritsche (bis 30.06.1982) | 28.10.1951 | ||||
Gunter Sekora (bis 30.06.1982) | 03.10.1950 | ||||
Wilfried Gröbner (bis 30.06.1980) | 18.12.1949 | ||||
Roland Hammer (bis 30.06.1979) | 24.12.1952 | ||||
Manfred Geisler (bis 30.06.1976) | 03.03.1941 | ||||
Rolf Kaiser (bis 30.06.1974) | 30.06.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Altmann (bis 30.06.1979) | 22.09.1952 | ||||
Lutz Moldt (bis 31.10.1978) | 19.09.1952 | ||||
Rainer Lisiewicz (bis 30.06.1978) | 06.10.1949 | ||||
Peter Gießner (bis 30.06.1975) | 12.09.1941 | ||||
Edgar Moosdorf (bis 30.06.1974) | 21.05.1948 | ||||
Sturm | |||||
Wolfram Löwe (bis 30.06.1980) | 14.05.1945 | ||||
Henning Frenzel (bis 30.06.1978) | 03.05.1942 | ||||
Eberhard Köditz (bis 30.06.1976) | 29.08.1946 | ||||
Hans-Bert Matoul (bis 30.06.1974) | 02.06.1945 | ||||
Manfred Zaspel (bis 30.06.1974) | 11.08.1948 | ||||
Manfred Kupfer (bis 30.06.1974) | 07.11.1948 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.09.1973 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.10.1973 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.10.1973 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.11.1973 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.11.1973 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.12.1973 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.03.1974 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.03.1974 00:00 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 10.04.1974 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.04.1974 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |