Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Walter Fritzsch (bis 30.06.1978) | 21.11.1920 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerhard Prautzsch (bis 30.06.1978) | 25.09.1941 | ||||
Torwart | |||||
Claus Boden (bis 30.06.1982) | 07.10.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Dixie Dörner (bis 30.06.1986) | 25.01.1951 | ||||
Udo Schmuck (bis 30.06.1985) | 29.10.1952 | ||||
Christian Helm (bis 30.06.1983) | 06.01.1952 | ||||
Matthias Müller (bis 30.06.1981) | 18.10.1954 | ||||
Klaus Müller (bis 28.02.1980) | 26.01.1953 | ||||
Frank Ganzera (bis 30.06.1976) | 08.09.1942 | ||||
Siegmar Wätzlich (bis 31.12.1975) | 16.11.1947 | ||||
Mittelfeld | |||||
Reinhard Häfner (bis 30.06.1988) | 02.02.1952 | ||||
Hartmut Schade (bis 30.06.1984) | 13.11.1954 | ||||
Gerd Weber (bis 24.01.1981) | 31.05.1956 | ||||
Hans-Jürgen Kreische (bis 30.06.1978) | 19.07.1947 | ||||
Claus Lichtenberger (bis 30.06.1976) | 13.04.1950 | ||||
Sturm | |||||
Gert Heidler (bis 30.06.1982) | 30.01.1948 | ||||
Peter Kotte (bis 30.06.1981) | 08.12.1954 | ||||
Dieter Riedel (bis 30.06.1981) | 16.09.1947 | ||||
Frank Richter (bis 04.10.1980) | 05.01.1952 | ||||
Rainer Sachse (bis 30.06.1980) | 15.06.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 17.09.1975 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.10.1975 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.10.1975 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.11.1975 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.11.1975 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 10.12.1975 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.03.1976 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.03.1976 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |