Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Joerk (bis 30.06.1979) | 17.10.1919 | ||||
Co-Trainer | |||||
Harro Miller (bis 30.06.1979) | 22.04.1940 | ||||
Torwart | |||||
René Müller (bis 30.06.1990) | 11.02.1959 | ||||
Siegfried Stötzner (bis 30.06.1985) | 14.02.1951 | ||||
Werner Friese (bis 30.06.1979) | 30.03.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Ronald Kreer (bis 30.06.1992) | 10.11.1959 | ||||
Frank Baum (bis 30.06.1989) | 30.01.1956 | ||||
Thomas Dennstedt (bis 30.10.1984) | 12.01.1959 | ||||
Hans-Jürgen Kinne (bis 30.06.1984) | 27.12.1955 | ||||
Andreas Roth (bis 30.06.1983) | 11.04.1956 | ||||
Joachim Fritsche (bis 30.06.1982) | 28.10.1951 | ||||
Gunter Sekora (bis 30.06.1982) | 03.10.1950 | ||||
Wilfried Gröbner (bis 30.06.1980) | 18.12.1949 | ||||
Roland Hammer (bis 30.06.1979) | 24.12.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Matthias Liebers (bis 30.06.1996) | 22.11.1958 | ||||
Wolfgang Altmann (bis 30.06.1979) | 22.09.1952 | ||||
Lutz Moldt (bis 31.10.1978) | 19.09.1952 | ||||
Sturm | |||||
Dieter Kühn (bis 30.06.1989) | 04.07.1956 | ||||
Volker Großmann (bis 30.06.1983) | 02.09.1953 | ||||
Jens-Uwe Schlieder (ab 07.04.1979) (bis 30.06.1983) | 02.03.1959 | ||||
Wolfram Löwe (bis 30.06.1980) | 14.05.1945 | ||||
Lutz Eichhorn (bis 30.06.1980) | 20.08.1957 | ||||
Frank Teubel (bis 30.06.1980) | 30.09.1958 | ||||
Udo Rietzschel (bis 30.06.1980) | 05.06.1956 | ||||
Karl-Heinz Herrmann (bis 30.06.1979) | 25.03.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 13.09.1978 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 27.09.1978 00:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |