Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Pál Csernai (bis 16.05.1983) | 21.10.1932 | ||||
Co-Trainer | |||||
Reinhard Saftig (bis 16.05.1983) | 23.01.1952 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Müller (ab 01.09.1979) (bis 30.06.1984) | 28.07.1947 | ||||
Walter Junghans (bis 31.10.1982) | 26.10.1958 | ||||
Sepp Maier (bis 30.06.1980) | 28.02.1944 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus Augenthaler (bis 30.06.1991) | 26.09.1957 | ||||
Udo Horsmann (bis 30.06.1983) | 30.03.1952 | ||||
Hans Weiner (bis 30.06.1982) | 29.11.1950 | ||||
Kurt Niedermayer (bis 30.06.1982) | 25.11.1955 | ||||
Georg Schwarzenbeck (bis 30.06.1981) | 03.04.1948 | ||||
Einar Jan Aas (ab 01.01.1980) (bis 30.03.1981) | 12.10.1955 | ||||
Peter Gruber (bis 30.06.1980) | 07.09.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Dremmler (bis 30.06.1986) | 12.07.1954 | ||||
Bernd Dürnberger (bis 30.06.1985) | 17.09.1953 | ||||
Wolfgang Kraus (bis 30.06.1984) | 20.08.1953 | ||||
Paul Breitner (bis 30.06.1983) | 05.09.1951 | ||||
Branko Oblak (bis 30.06.1980) | 27.05.1947 | ||||
Sturm | |||||
Dieter Hoeneß (bis 30.06.1987) | 07.01.1953 | ||||
Karl-Heinz Rummenigge (bis 30.06.1984) | 25.09.1955 | ||||
Norbert Janzon (bis 30.06.1981) | 21.12.1950 | ||||
Wilhelm Reisinger (bis 30.06.1980) | 30.06.1958 | ||||
Werner Steinkirchner (bis 30.09.1979) | 01.08.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.09.1979 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.10.1979 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.10.1979 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.11.1979 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.11.1979 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.12.1979 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.03.1980 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.03.1980 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.04.1980 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 22.04.1980 00:00 Uhr |
5 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |