Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Meyer (bis 22.10.1983) | 03.11.1942 | ||||
Torwart | |||||
Hans-Ulrich Grapenthin (bis 31.03.1985) | 02.09.1943 | ||||
Detlef Zimmer (bis 30.06.1980) | 27.08.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Gert Brauer (bis 30.06.1987) | 07.09.1955 | ||||
Konrad Weise (bis 30.06.1986) | 17.08.1951 | ||||
Rüdiger Schnuphase (bis 30.06.1984) | 23.01.1954 | ||||
Gerhardt Hoppe (bis 30.06.1984) | 03.08.1950 | ||||
Lothar Kurbjuweit (bis 30.06.1983) | 06.11.1950 | ||||
Dietmar Sengewald (bis 30.06.1982) | 28.09.1953 | ||||
Dieter Noack (bis 30.06.1981) | 07.10.1956 | ||||
Jürgen Köberlein (bis 30.06.1980) | 17.11.1958 | ||||
Andreas Wachter (bis 30.06.1980) | 20.12.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Raab (bis 30.06.1993) | 20.12.1958 | ||||
Andreas Krause (bis 30.06.1989) | 30.07.1957 | ||||
Wolfgang Schilling (bis 30.06.1989) | 18.03.1957 | ||||
Jörg Burow (bis 30.06.1988) | 30.03.1961 | ||||
Thomas Töpfer (bis 30.06.1984) | 27.05.1958 | ||||
Ulrich Oevermann (bis 30.06.1983) | 17.11.1956 | ||||
Lutz Lindemann (bis 30.06.1982) | 13.07.1949 | ||||
Matthias Kaiser (bis 30.04.1980) | 12.12.1955 | ||||
Sturm | |||||
Martin Trocha (bis 30.06.1984) | 24.12.1957 | ||||
Eberhard Vogel (bis 30.06.1982) | 08.04.1943 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.09.1979 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.10.1979 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.10.1979 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.11.1979 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |