Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Udo Lattek (bis 30.06.1987) | 16.01.1935 | ||||
Co-Trainer | |||||
Reinhard Saftig (bis 30.06.1984) | 23.01.1952 | ||||
Torwart | |||||
Raimond Aumann (bis 30.06.1994) | 12.10.1963 | ||||
Jean-Marie Pfaff (bis 30.06.1988) | 04.12.1953 | ||||
Manfred Müller (bis 30.06.1984) | 28.07.1947 | ||||
Abwehr | |||||
Hans Pflügler (bis 30.06.1992) | 27.03.1960 | ||||
Klaus Augenthaler (bis 30.06.1991) | 26.09.1957 | ||||
Bertram Beierlorzer (bis 30.06.1986) | 31.05.1957 | ||||
Bernd Martin (bis 30.06.1985) | 10.02.1955 | ||||
Reiner Maurer (bis 30.06.1984) | 16.02.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Norbert Nachtweih (bis 30.06.1989) | 04.06.1957 | ||||
Wolfgang Dremmler (bis 30.06.1986) | 12.07.1954 | ||||
Wolfgang Grobe (bis 30.06.1986) | 25.06.1956 | ||||
Søren Lerby (bis 30.06.1986) | 01.02.1958 | ||||
Bernd Dürnberger (bis 30.06.1985) | 17.09.1953 | ||||
Hans Dorfner (bis 30.06.1984) | 03.07.1965 | ||||
Wolfgang Kraus (bis 30.06.1984) | 20.08.1953 | ||||
Sturm | |||||
Michael Rummenigge (bis 30.06.1988) | 03.02.1964 | ||||
Dieter Hoeneß (bis 30.06.1987) | 07.01.1953 | ||||
Reinhold Mathy (bis 30.06.1987) | 12.04.1962 | ||||
Kalle Del'Haye (bis 30.06.1985) | 18.08.1955 | ||||
Karl-Heinz Rummenigge (bis 30.06.1984) | 25.09.1955 | ||||
Hans Meisel (bis 30.06.1984) | 04.12.1961 | ||||
Stefan Dinauer (bis 30.06.1984) | 27.05.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 14.09.1983 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.09.1983 00:00 Uhr |
10 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.10.1983 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.11.1983 00:00 Uhr |
9 : 8 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.11.1983 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.12.1983 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |