Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ernst Happel (bis 30.06.1987) | 29.11.1925 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerd-Volker Schock (bis 31.12.1989) | 08.04.1950 | ||||
Torwart | |||||
Uli Stein (bis 31.07.1987) | 23.10.1954 | ||||
Uwe Hain (bis 30.06.1987) | 18.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Ditmar Jakobs (bis 21.09.1989) | 28.08.1953 | ||||
Manfred Kaltz (bis 30.06.1989) | 06.01.1953 | ||||
Gerard Plessers (bis 30.06.1988) | 30.03.1959 | ||||
Christian Hofmeister (bis 30.06.1986) | 28.10.1960 | ||||
Jürgen Groh (bis 30.06.1985) | 17.07.1956 | ||||
Bernd Schuhmann (bis 30.06.1985) | 25.01.1959 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas von Heesen (bis 30.06.1994) | 01.10.1961 | ||||
Felix Magath (bis 30.06.1986) | 26.07.1953 | ||||
Bernd Wehmeyer (bis 30.06.1986) | 06.06.1952 | ||||
Michael Schröder (bis 30.06.1986) | 10.11.1959 | ||||
Wolfgang Rolff (bis 30.06.1986) | 26.12.1959 | ||||
Erik Soler (bis 30.06.1986) | 06.08.1960 | ||||
Sturm | |||||
Kai Steffen (bis 30.06.1986) | 19.09.1961 | ||||
Mark McGhee (bis 30.06.1986) | 20.05.1957 | ||||
Wolfram Wuttke (bis 31.10.1985) | 17.11.1961 | ||||
Jürgen Milewski (bis 30.06.1985) | 19.10.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.09.1984 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.10.1984 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.10.1984 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.11.1984 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.11.1984 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.12.1984 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |