Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wolf Werner (bis 21.11.1989) | 08.04.1942 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerd vom Bruch (bis 21.11.1989) | 19.08.1941 | ||||
Torwart | |||||
Roger Steiner (bis 30.06.1989) | 03.02.1965 | ||||
1 | Uwe Kamps (bis 30.06.2002) | 12.06.1964 | |||
Abwehr | |||||
Thomas Eichin (bis 31.12.1994) | 09.10.1966 | ||||
Thomas Huschbeck (bis 30.06.1992) | 17.12.1967 | ||||
Hans-Günter Bruns (bis 30.06.1990) | 15.11.1954 | ||||
Bernd Krauss (bis 30.06.1990) | 08.05.1957 | ||||
Kai-Erik Herlovsen (bis 30.06.1990) | 25.09.1959 | ||||
André Winkhold (bis 30.06.1990) | 04.03.1962 | ||||
Hans-Georg Dreßen (bis 30.06.1989) | 30.12.1964 | ||||
Michael Frontzeck (bis 30.06.1989) | 26.03.1964 | ||||
Thomas Herbst (bis 30.06.1988) | 05.10.1962 | ||||
Thomas Krisp (bis 30.06.1988) | 25.09.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jörg Neun (ab 01.12.1987) (bis 30.06.1994) | 07.05.1966 | ||||
Stefan Effenberg (bis 30.06.1990) | 02.08.1968 | ||||
Guido Hoffmann (bis 30.06.1988) | 20.12.1965 | ||||
Dirk Bakalorz (bis 30.06.1988) | 22.08.1963 | ||||
Andreas Brandts (bis 31.12.1987) | 09.04.1962 | ||||
20 | Christian Hochstätter (bis 30.06.1996) | 19.10.1963 | |||
Sturm | |||||
Hans-Jörg Criens (bis 25.10.1993) | 18.12.1960 | ||||
Christoph Budde (bis 30.06.1990) | 11.02.1963 | ||||
Günter Thiele (bis 30.06.1989) | 07.11.1961 | ||||
Uwe Rahn (bis 31.10.1988) | 21.05.1962 | ||||
Erik Willaarts (bis 31.10.1988) | 25.08.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 16.09.1987 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.09.1987 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |