Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eduard Geyer (bis 03.04.1990) | 07.10.1944 | ||||
Co-Trainer | |||||
Wolfgang Haustein (bis 30.06.1988) | 19.12.1941 | ||||
Torwart | |||||
Ronny Teuber (bis 30.06.1993) | 01.09.1965 | ||||
Jens Ramme (bis 30.06.1989) | 02.08.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Steffen Büttner (bis 30.06.1992) | 02.11.1963 | ||||
Frank Lieberam (bis 31.12.1991) | 17.12.1962 | ||||
Andreas Diebitz (bis 31.12.1990) | 11.01.1965 | ||||
Hans-Uwe Pilz (bis 30.06.1990) | 10.11.1958 | ||||
Andreas Trautmann (bis 30.06.1990) | 21.05.1959 | ||||
Thomas Ritter (bis 30.06.1989) | 10.10.1967 | ||||
Steffen Gerstenberger (bis 30.06.1989) | 27.08.1966 | ||||
Torsten Wude (bis 31.12.1987) | 19.11.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Matthias Maucksch (bis 30.06.1995) | 11.06.1969 | ||||
Ralf Hauptmann (bis 30.06.1993) | 20.09.1968 | ||||
Jörg Stübner (bis 30.06.1993) | 23.07.1965 | ||||
Matthias Sammer (bis 30.06.1990) | 05.09.1967 | ||||
Matthias Döschner (bis 30.06.1990) | 12.01.1958 | ||||
Karsten Neitzel (bis 30.06.1989) | 17.12.1967 | ||||
Reinhard Häfner (bis 30.06.1988) | 02.02.1952 | ||||
Matthias Schulz (bis 28.02.1988) | 13.09.1963 | ||||
Sturm | |||||
Torsten Gütschow (bis 31.12.1992) | 28.07.1962 | ||||
Ralf Minge (bis 30.06.1991) | 08.10.1960 | ||||
Uwe Jähnig (bis 31.12.1990) | 26.08.1969 | ||||
Ulf Kirsten (bis 30.06.1990) | 04.12.1965 | ||||
Rocco Milde (bis 31.10.1989) | 08.06.1969 | ||||
Tino Scholtissek (bis 30.06.1989) | 23.06.1968 | ||||
Ralph Vogel (bis 31.12.1988) | 13.08.1966 | ||||
Heiko Löpelt (bis 30.06.1988) | 03.08.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 16.09.1987 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.09.1987 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |