Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (bis 30.06.1995) | 09.08.1938 | ||||
Co-Trainer | |||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.2006) | 26.09.1946 | ||||
Torwart | |||||
Oliver Reck (bis 30.06.1993) | 27.02.1965 | ||||
Dieter Burdenski (bis 30.06.1988) | 26.11.1950 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schaaf (bis 30.06.1995) | 30.04.1961 | ||||
Rune Bratseth (bis 30.06.1995) | 19.03.1961 | ||||
Uli Borowka (bis 30.06.1993) | 19.05.1962 | ||||
Gunnar Sauer (bis 30.06.1993) | 11.06.1964 | ||||
Jonny Otten (bis 30.06.1992) | 31.01.1961 | ||||
Michael Kutzop (bis 30.06.1990) | 24.03.1955 | ||||
Matthias Ruländer (bis 30.06.1988) | 16.08.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Eilts (bis 30.06.1993) | 13.12.1964 | ||||
Thomas Wolter (bis 30.06.1993) | 04.10.1963 | ||||
Günter Hermann (bis 30.11.1992) | 05.12.1960 | ||||
Mirko Votava (bis 30.06.1992) | 25.04.1956 | ||||
Norbert Meier (bis 31.12.1989) | 20.09.1958 | ||||
Benno Möhlmann (bis 04.10.1987) | 01.08.1954 | ||||
Sturm | |||||
Frank Neubarth (bis 30.06.1990) | 29.07.1962 | ||||
Manfred Burgsmüller (bis 30.06.1990) | 22.12.1949 | ||||
Christoph Hanses (bis 30.06.1990) | 06.10.1964 | ||||
Karl-Heinz Riedle (bis 30.06.1990) | 16.09.1965 | ||||
Frank Ordenewitz (bis 30.06.1989) | 25.03.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 16.09.1987 00:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.09.1987 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.10.1987 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.11.1987 00:00 Uhr |
6 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.11.1987 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.12.1987 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.03.1988 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 16.03.1988 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.04.1988 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.04.1988 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |