Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christoph Daum (bis 30.06.1990) | 24.10.1953 | ||||
Torwart | |||||
Bodo Illgner (bis 30.06.1993) | 07.04.1967 | ||||
Rudi Kargus (bis 30.06.1990) | 15.08.1952 | ||||
Michael Kraft (bis 30.06.1990) | 23.04.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Jann Jensen (bis 31.12.1992) | 22.02.1969 | ||||
Paul Steiner (bis 30.06.1991) | 23.01.1957 | ||||
Andreas Gielchen (bis 30.06.1991) | 27.10.1964 | ||||
Jürgen Kohler (bis 30.06.1989) | 06.10.1965 | ||||
Dieter Prestin (bis 30.06.1989) | 23.08.1956 | ||||
Mathias Hönerbach (bis 30.06.1989) | 13.04.1962 | ||||
Morten Olsen (bis 30.06.1989) | 14.08.1949 | ||||
Andreas Keim (bis 14.11.1988) | 08.06.1962 | ||||
3 | Karsten Baumann (bis 30.06.1998) | 14.10.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Horst Heldt (bis 30.06.1995) | 09.12.1969 | ||||
Frank Greiner (bis 30.06.1995) | 03.07.1966 | ||||
Pierre Littbarski (bis 30.06.1993) | 16.04.1960 | ||||
Falko Götz (bis 30.06.1992) | 26.03.1962 | ||||
Thomas Häßler (bis 30.06.1990) | 30.05.1966 | ||||
Armin Görtz (bis 30.06.1990) | 30.08.1959 | ||||
Stephan Engels (bis 31.12.1988) | 06.09.1960 | ||||
Günter Schlipper (bis 31.12.1988) | 13.08.1962 | ||||
6 | Olaf Janßen (bis 30.06.1996) | 08.10.1966 | |||
Sturm | |||||
Ralf Sturm (bis 30.06.1994) | 18.10.1968 | ||||
Uwe Rahn (ab 01.11.1988) (bis 30.06.1990) | 21.05.1962 | ||||
Flemming Povlsen (bis 15.08.1989) | 03.12.1966 | ||||
Thomas Allofs (bis 30.06.1989) | 17.11.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 07.09.1988 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.10.1988 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.10.1988 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.11.1988 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.11.1988 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.12.1988 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |