Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Voigt (bis 30.06.1990) | 26.06.1947 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jürgen Decker (bis 30.06.1993) | 06.03.1949 | ||||
Torwart | |||||
Daniel Hoffmann (bis 30.06.1993) | 27.10.1971 | ||||
Jens Kunath (bis 30.06.1993) | 15.02.1967 | ||||
Jörg Böhme (ab 01.03.1990) (bis 30.06.1991) | 02.02.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Gernot Alms (bis 30.06.1994) | 07.10.1962 | ||||
Heiko März (bis 30.06.1993) | 09.07.1965 | ||||
Frank Rillich (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1992) | 14.11.1962 | ||||
Axel Rietentiet (bis 30.06.1991) | 14.07.1969 | ||||
Artur Ullrich (bis 30.06.1990) | 10.10.1957 | ||||
Jens Leonhardt (bis 30.06.1990) | 01.08.1964 | ||||
Mayk Zimmermann (bis 30.06.1990) | 27.03.1968 | ||||
Torsten Peplow (bis 31.12.1989) | 30.09.1966 | ||||
Thomas Gansauge (bis 06.08.1989) | 04.06.1970 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jens Dowe (bis 30.06.1994) | 01.06.1968 | ||||
Juri Schlünz (bis 30.06.1994) | 27.07.1961 | ||||
Hilmar Weilandt (bis 30.06.1993) | 29.09.1966 | ||||
Axel Schulz (bis 30.06.1993) | 20.05.1959 | ||||
Jens Wahl (bis 30.06.1993) | 24.07.1966 | ||||
Andreas Babendererde (bis 31.12.1991) | 22.07.1962 | ||||
Thomas Finck (bis 30.06.1991) | 11.08.1969 | ||||
Bernd Arnholdt (ab 13.10.1989) (bis 31.12.1989) | 05.10.1961 | ||||
Sturm | |||||
Florian Weichert (bis 30.06.1992) | 28.01.1968 | ||||
Henri Fuchs (bis 30.06.1991) | 23.06.1970 | ||||
Volker Röhrich (bis 30.06.1991) | 14.07.1965 | ||||
Rainer Jarohs (bis 30.06.1990) | 08.08.1957 | ||||
Claude Kluth (bis 30.06.1990) | 19.09.1968 | ||||
Sven Peters (bis 30.06.1990) | 14.10.1970 | ||||
Axel Kruse (bis 08.07.1989) | 27.09.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 12.09.1989 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.09.1989 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |