Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Meyer (bis 09.06.1993) | 03.11.1942 | ||||
Co-Trainer | |||||
Christoph Franke (bis 14.05.1996) | 20.12.1944 | ||||
Torwart | |||||
Jens Schmidt (bis 30.06.1997) | 03.04.1963 | ||||
Holger Hiemann (bis 30.06.1995) | 12.01.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Torsten Bittermann (bis 30.06.1999) | 03.02.1968 | ||||
Jörg Illing (bis 30.06.1995) | 02.10.1964 | ||||
Jan Seifert (bis 30.06.1993) | 14.10.1968 | ||||
Dirk Barsikow (bis 30.06.1993) | 01.10.1962 | ||||
Steffen Ziffert (bis 31.12.1991) | 25.08.1964 | ||||
Detlef Müller (bis 31.12.1990) | 05.09.1960 | ||||
3 | Thomas Laudeley (bis 30.06.2001) | 18.11.1966 | |||
Mittelfeld | |||||
Mario Neuhäuser (bis 30.06.1997) | 08.11.1963 | ||||
Olaf Renn (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1996) | 12.10.1969 | ||||
Sixten Veit (bis 30.06.1995) | 07.01.1970 | ||||
Ulf Mehlhorn (bis 30.06.1995) | 21.06.1968 | ||||
Peter Keller (bis 30.06.1994) | 22.06.1961 | ||||
Steffen Heidrich (bis 30.06.1993) | 19.07.1967 | ||||
Rico Steinmann (bis 30.06.1991) | 26.12.1967 | ||||
Lutz Wienhold (bis 30.06.1991) | 15.09.1965 | ||||
Tino Müller (bis 30.06.1991) | 31.10.1969 | ||||
5 | Sven Köhler (bis 30.12.1995) | 24.02.1966 | |||
Sturm | |||||
Arnd Spranger (bis 31.12.1992) | 13.09.1969 | ||||
Jens Mitzscherling (bis 31.12.1991) | 02.08.1966 | ||||
Harald Krämer (bis 30.06.1991) | 13.02.1964 | ||||
József Dzurják (bis 31.12.1990) | 02.03.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 18.09.1990 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 02.10.1990 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |