Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jochen Rücker (bis 30.06.2005) | 30.12.1944 | ||||
Trainer | |||||
Christoph Daum (bis 10.12.1993) | 24.10.1953 | ||||
Co-Trainer | |||||
Lorenz-Günther Köstner (bis 30.06.1993) | 30.01.1952 | ||||
Roland Koch (bis 30.06.1993) | 28.10.1952 | ||||
Torwart | |||||
Eike Immel (bis 30.06.1995) | 27.11.1960 | ||||
Siegfried Grüninger (bis 30.06.1992) | 28.06.1959 | ||||
22 | Eberhard Trautner (bis 30.06.1996) | 07.02.1967 | |||
Abwehr | |||||
Eyjólfur Sverrisson (bis 30.06.1994) | 03.08.1968 | ||||
Alexander Strehmel (bis 30.06.1994) | 20.03.1968 | ||||
Michael Frontzeck (bis 30.06.1994) | 26.03.1964 | ||||
Uwe Schneider (bis 30.06.1994) | 28.08.1971 | ||||
Harald Preuß (bis 30.06.1993) | 23.10.1968 | ||||
Jens Keller (bis 30.06.1992) | 24.11.1970 | ||||
Nils Schmäler (bis 30.06.1992) | 10.11.1969 | ||||
6 | Guido Buchwald (bis 30.06.1994) | 24.01.1961 | |||
13 | Günther Schäfer (bis 30.09.1996) | 09.06.1962 | |||
14 | Thomas Schneider (bis 30.06.2003) | 24.11.1972 | |||
25 | Slobodan Dubajić (bis 30.06.1996) | 19.02.1963 | |||
Mittelfeld | |||||
Marc Kienle (bis 30.06.1995) | 22.10.1972 | ||||
Maurizio Gaudino (bis 30.06.1993) | 12.12.1966 | ||||
Jovica Simanić (ab 01.01.1992) (bis 30.06.1993) | 08.08.1965 | ||||
Jürgen Kramny (bis 30.06.1992) | 18.10.1971 | ||||
Matthias Sammer (bis 30.06.1992) | 05.09.1967 | ||||
Michael Mayer (bis 30.06.1992) | 17.10.1970 | ||||
7 | Andreas Buck (bis 30.06.1996) | 29.12.1967 | |||
31 | Ludwig Kögl (bis 30.06.1996) | 07.03.1966 | |||
Sturm | |||||
Fritz Walter (bis 30.06.1994) | 21.07.1960 | ||||
Manfred Kastl (bis 30.06.1992) | 23.09.1965 | ||||
Olaf Schmäler (bis 30.06.1992) | 10.11.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 18.09.1991 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.10.1991 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.10.1991 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.11.1991 00:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |