Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Zdenko Verdenik (ab 01.01.1995) (bis 31.12.1995) | 02.05.1949 | ||||
Bojan Prasnikar (bis 15.11.1994) | 03.02.1953 | ||||
Torwart | |||||
Nihad Pejkovic (bis 30.06.2002) | 23.10.1968 | ||||
Marko Simeunovic (bis 30.06.1996) | 06.12.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Samir Zulic (bis 30.06.1998) | 08.01.1966 | ||||
Aleksander Knavs (bis 30.06.1997) | 05.12.1975 | ||||
Erik Krzisnik (bis 30.06.1997) | 08.03.1974 | ||||
Robert Englaro (bis 30.11.1996) | 28.08.1969 | ||||
Edin Hadžialagic (bis 30.06.1996) | 08.02.1962 | ||||
Spasoje Bulajič (bis 30.06.1995) | 24.11.1975 | ||||
Damir Vrabac (bis 30.06.1995) | 10.05.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Igor Benedejčič (bis 30.06.1998) | 28.08.1969 | ||||
Dejan Djuranovic (bis 30.06.1997) | 05.05.1968 | ||||
Džoni Novak (bis 30.06.1996) | 04.09.1969 | ||||
Miran Pavlin (bis 30.06.1996) | 08.10.1971 | ||||
Adem Kapič (bis 30.06.1995) | 16.04.1975 | ||||
Miloš Hudarin (bis 30.06.1995) | 18.06.1972 | ||||
Robert Oblak (bis 30.06.1995) | |||||
Nenad Protega (bis 30.06.1995) | 11.10.1969 | ||||
Robert Pevnik (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1995) | 18.02.1969 | ||||
Sturm | |||||
Sebastjan Cimirotič (bis 30.06.1997) | 14.09.1974 | ||||
Edmond Dosti (bis 30.06.1997) | 05.02.1966 | ||||
Mladen Rudonja (ab 01.01.1995) (bis 30.06.1996) | 26.07.1971 | ||||
Ermin Siljak (bis 30.06.1996) | 11.05.1973 | ||||
Zoran Ubavic (bis 30.06.1995) | 28.10.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 13.09.1994 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 27.09.1994 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |