Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Zdenko Verdenik (bis 31.12.1995) | 02.05.1949 | ||||
Torwart | |||||
Nihad Pejkovic (bis 30.06.2002) | 23.10.1968 | ||||
Marko Simeunovic (bis 30.06.1996) | 06.12.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Samir Zulic (bis 30.06.1998) | 08.01.1966 | ||||
Branko Božič (bis 30.09.1997) | 17.07.1968 | ||||
Aleksander Knavs (bis 30.06.1997) | 05.12.1975 | ||||
Safet Hadžič (bis 30.06.1997) | 08.11.1968 | ||||
Erik Krzisnik (bis 30.06.1997) | 08.03.1974 | ||||
Robert Englaro (bis 30.11.1996) | 28.08.1969 | ||||
Edin Hadžialagic (bis 30.06.1996) | 08.02.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Igor Benedejčič (bis 30.06.1998) | 28.08.1969 | ||||
Dejan Djuranovic (bis 30.06.1997) | 05.05.1968 | ||||
Džoni Novak (bis 30.06.1996) | 04.09.1969 | ||||
Miran Pavlin (bis 30.06.1996) | 08.10.1971 | ||||
Dušan Kosič (bis 30.06.1996) | 23.04.1971 | ||||
Branislav Kojicic (bis 30.06.1996) | 1967 | ||||
Sturm | |||||
Kliton Bozgo (bis 30.06.1998) | 05.12.1971 | ||||
Sebastjan Cimirotič (bis 30.06.1997) | 14.09.1974 | ||||
Edmond Dosti (bis 30.06.1997) | 05.02.1966 | ||||
Virginijo Velkoski (bis 31.12.1996) | 22.01.1972 | ||||
Mladen Rudonja (bis 30.06.1996) | 26.07.1971 | ||||
Ermin Siljak (bis 30.06.1996) | 11.05.1973 | ||||
Roland Njume-N'Toko (bis 30.06.1996) | 30.11.1972 | ||||
Novica Nikčevič (bis 31.12.1995) | 07.10.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 12.09.1995 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.09.1995 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |