Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jochen Rücker (bis 30.06.2005) | 30.12.1944 | ||||
Trainer | |||||
Ralf Rangnick (ab 03.05.1999) (bis 23.02.2001) | 29.06.1958 | ||||
Rainer Adrion (ab 01.01.1999) (bis 03.05.1999) | 10.12.1953 | ||||
Wolfgang Rolff (ab 01.12.1998) (bis 31.12.1998) | 26.12.1959 | ||||
Winfried Schäfer (bis 30.11.1998) | 10.01.1950 | ||||
Co-Trainer | |||||
Wolfgang Rolff (bis 30.11.1998) | 26.12.1959 | ||||
Torwart | |||||
1 | Franz Wohlfahrt (bis 30.06.2000) | 01.07.1964 | |||
25 | Marc Ziegler (bis 30.06.1999) | 13.06.1976 | |||
28 | Eberhard Trautner (bis 30.06.2001) | 07.02.1967 | |||
Abwehr | |||||
Kai Oswald (bis 30.06.1999) | 29.11.1977 | ||||
2 | Martin Spanring (bis 30.06.1999) | 14.10.1969 | |||
4 | Thomas Berthold (bis 16.01.2001) | 12.11.1964 | |||
5 | Frank Verlaat (bis 30.06.1999) | 05.03.1968 | |||
12 | Jens Keller (bis 30.06.1999) | 24.11.1970 | |||
14 | Thomas Schneider (bis 30.06.2003) | 24.11.1972 | |||
15 | Mitko Stojkovski (bis 30.06.1999) | 18.12.1972 | |||
21 | Jochen Endress (bis 30.06.2002) | 03.11.1972 | |||
29 | Thomas Kies (bis 30.06.2000) | 16.10.1975 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Thorsten Legat (bis 31.12.1999) | 07.11.1968 | |||
7 | Kristijan Đorđević (bis 30.06.2001) | 06.01.1976 | |||
8 | Michael Zeyer (bis 30.06.1999) | 09.06.1968 | |||
10 | Krassimir Balakow (bis 30.06.2003) | 29.03.1966 | |||
16 | Bradley Carnell (bis 30.06.2003) | 21.01.1977 | |||
17 | Timo Rost (bis 30.06.2000) | 29.08.1978 | |||
18 | Pablo Thiam (bis 30.06.1999) | 03.01.1974 | |||
20 | Zvonimir Soldo (bis 30.06.2006) | 02.11.1967 | |||
22 | Krisztian Lisztes (bis 30.06.2001) | 02.07.1976 | |||
23 | Gerhard Poschner (bis 31.12.1998) | 23.09.1969 | |||
33 | Roberto Pinto (ab 01.04.1999) (bis 30.06.2001) | 22.08.1978 | |||
Sturm | |||||
Alexander Blessin (bis 30.06.1999) | 28.05.1973 | ||||
9 | Sreto Ristic (bis 30.06.1999) | 07.02.1976 | |||
11 | Fredi Bobic (bis 30.06.1999) | 30.10.1971 | |||
13 | Saša Marković (bis 30.06.1999) | 19.07.1971 | |||
23 | Ahmed Hosny (bis 30.06.2001) | 11.07.1979 | |||
26 | Nico Frommer (bis 30.06.1999) | 08.04.1978 | |||
27 | Jonathan Akpoborie (bis 30.06.1999) | 20.10.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 15.09.1998 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 29.09.1998 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 20.10.1998 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 03.11.1998 00:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |