Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Neururer (bis 30.06.2005) | 26.04.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Frank Heinemann (bis 20.09.2009) | 08.01.1965 | ||||
Nicolas Michaty (bis 30.06.2006) | 19.09.1973 | ||||
Torwart | |||||
1 | Rein van Duijnhoven (bis 30.06.2006) | 05.09.1967 | |||
13 | Christian Vander (bis 30.06.2005) | 24.10.1980 | |||
35 | Peter Skov-Jensen (ab 11.01.2005) (bis 30.06.2005) | 09.06.1971 | |||
Abwehr | |||||
2 | Michael Bemben (bis 30.06.2005) | 28.01.1976 | |||
3 | Martin Meichelbeck (bis 30.06.2008) | 21.11.1976 | |||
4 | Marcel Maltritz (bis 30.06.2014) | 02.10.1978 | |||
5 | Søren Colding (bis 30.06.2006) | 02.09.1972 | |||
6 | Raymond Kalla (bis 30.06.2005) | 24.04.1975 | |||
15 | Aleksander Knavs (bis 30.06.2005) | 05.12.1975 | |||
24 | Philipp Bönig (bis 30.06.2012) | 20.03.1980 | |||
25 | Marvin Matip (bis 30.06.2005) | 25.09.1985 | |||
34 | Fatih Akyel (ab 01.01.2005) (bis 31.03.2005) | 26.12.1977 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Thomas Zdebel (bis 06.01.2009) | 25.05.1973 | |||
10 | Dariusz Wosz (bis 30.06.2007) | 08.06.1969 | |||
14 | Þórður Guðjónsson (bis 27.01.2005) | 14.10.1973 | |||
16 | Zvjezdan Misimović (bis 30.06.2007) | 05.06.1982 | |||
17 | Christoph Preuß (bis 30.06.2005) | 04.07.1981 | |||
18 | Filip Tapalovic (bis 30.06.2005) | 22.10.1976 | |||
20 | Miroslav Stević (bis 25.01.2005) | 07.01.1970 | |||
22 | Edu (bis 08.08.2006) | 30.11.1981 | |||
23 | Ersan Tekkan (bis 07.01.2007) | 06.01.1985 | |||
25 | Claus Costa (ab 01.01.2005) (bis 30.06.2006) | 15.06.1984 | |||
28 | Moharram Navidkia (ab 01.01.2005) (bis 30.06.2005) | 01.11.1982 | |||
32 | Dennis Grote (ab 01.01.2005) (bis 30.06.2005) | 09.08.1986 | |||
37 | Alexander Thamm (ab 01.01.2005) (bis 30.06.2005) | 06.05.1983 | |||
Sturm | |||||
7 | Tommy Bechmann (bis 30.06.2008) | 22.12.1981 | |||
9 | Peter Madsen (bis 30.06.2005) | 26.04.1978 | |||
11 | Vratislav Lokvenc (bis 30.06.2005) | 27.09.1973 | |||
19 | Momo Diabang (bis 30.06.2005) | 21.01.1979 | |||
21 | Filip Trojan (bis 30.06.2006) | 21.02.1983 | |||
29 | Gaetano Manno (bis 30.06.2005) | 26.07.1982 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 16.09.2004 20:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 30.09.2004 20:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |