Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Ronny Teuber (bis 31.01.2007) | 01.09.1965 | ||||
Trainer | |||||
Thomas Doll (bis 31.01.2007) | 09.04.1966 | ||||
Co-Trainer | |||||
Ralf Zumdick (bis 31.01.2007) | 10.05.1958 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stefan Wächter (bis 30.06.2007) | 20.04.1978 | |||
12 | Sascha Kirschstein (bis 30.06.2007) | 09.06.1980 | |||
29 | Wolfgang Hesl (bis 30.06.2007) | 13.01.1986 | |||
Abwehr | |||||
3 | Thimothée Atouba (bis 30.06.2009) | 17.02.1982 | |||
4 | Bastian Reinhardt (bis 30.06.2010) | 19.11.1975 | |||
5 | Daniel Van Buyten (bis 30.06.2006) | 07.02.1978 | |||
16 | René Klingbeil (bis 30.06.2007) | 02.04.1981 | |||
20 | Guy Demel (bis 30.08.2011) | 13.06.1981 | |||
21 | Khalid Boulahrouz (bis 18.08.2006) | 28.12.1981 | |||
24 | Mišo Brečko (bis 10.08.2005) | 01.05.1984 | |||
26 | Volker Schmidt (bis 30.06.2007) | 22.09.1978 | |||
35 | Boris Leschinski (bis 30.06.2006) | 07.11.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Raphaël Wicky (bis 22.08.2007) | 26.04.1977 | |||
7 | Mehdi Mahdavikia (bis 30.06.2007) | 24.07.1977 | |||
8 | Markus Karl (bis 29.01.2007) | 14.02.1986 | |||
13 | Mario Fillinger (bis 30.06.2008) | 10.10.1984 | |||
14 | David Jarolím (bis 30.06.2012) | 17.05.1979 | |||
15 | Piotr Trochowski (bis 30.06.2011) | 22.03.1984 | |||
17 | Daniel Ziebig (bis 30.01.2006) | 21.01.1983 | |||
18 | Oliver Hampel (bis 30.06.2007) | 02.03.1985 | |||
22 | Stefan Beinlich (bis 30.06.2006) | 13.01.1972 | |||
23 | Rafael van der Vaart (bis 03.08.2008) | 11.02.1983 | |||
24 | Reto Ziegler (ab 31.08.2005) (bis 22.01.2006) | 16.01.1986 | |||
27 | Alexander Laas (bis 22.07.2007) | 05.05.1984 | |||
28 | Nigel de Jong (ab 26.01.2006) (bis 30.06.2007) | 30.11.1984 | |||
28 | Collin Benjamin (bis 15.01.2006) | 03.08.1978 | |||
31 | Charles Takyi (bis 30.06.2006) | 12.11.1984 | |||
Sturm | |||||
10 | Sergej Barbarez (bis 30.06.2006) | 17.09.1971 | |||
11 | Benjamin Lauth (bis 24.01.2007) | 04.08.1981 | |||
19 | Mustafa Kučuković (bis 08.08.2006) | 05.11.1986 | |||
24 | Ailton (ab 24.01.2006) (bis 30.06.2006) | 19.07.1973 | |||
25 | Emile Mpenza (bis 31.12.2005) | 04.07.1978 | |||
32 | Naohiro Takahara (bis 30.06.2006) | 04.06.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 15.09.2005 20:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 29.09.2005 21:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 20.10.2005 20:15 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 03.11.2005 18:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 24.11.2005 21:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 15.12.2005 18:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.02.2006 18:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 23.02.2006 18:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 09.03.2006 16:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.03.2006 19:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |