Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Wolfgang de Beer (bis 30.06.2014) | 02.01.1964 | ||||
Trainer | |||||
Jürgen Klopp (bis 30.06.2015) | 16.06.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Željko Buvač (bis 30.06.2015) | 13.09.1961 | ||||
Peter Krawietz (bis 30.06.2015) | 07.05.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Roman Weidenfeller (bis 30.06.2018) | 06.08.1980 | |||
20 | Marc Ziegler (bis 30.06.2010) | 13.06.1976 | |||
31 | Lukas Kruse (bis 31.01.2009) | 09.07.1983 | |||
Abwehr | |||||
3 | Young-Pyo Lee (ab 27.08.2008) (bis 30.06.2009) | 23.04.1977 | |||
4 | Neven Subotić (bis 25.01.2017) | 10.12.1988 | |||
14 | Antonio Rukavina (bis 31.01.2009) | 26.01.1984 | |||
15 | Mats Hummels (bis 30.06.2016) | 16.12.1988 | |||
17 | Dédé (bis 30.06.2011) | 18.04.1978 | |||
21 | Robert Kovač (bis 27.01.2009) | 06.04.1974 | |||
25 | Patrick Owomoyela (bis 30.06.2012) | 05.11.1979 | |||
27 | Felipe Santana (bis 30.06.2013) | 17.03.1986 | |||
29 | Marcel Schmelzer (bis 30.06.2021) | 22.01.1988 | |||
32 | Uwe Hünemeier (bis 30.06.2009) | 09.01.1986 | |||
33 | David Vržogic (bis 30.06.2010) | 10.08.1989 | |||
44 | Marc Hornschuh (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2011) | 02.03.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Sebastian Kehl (bis 30.06.2015) | 13.02.1980 | |||
6 | Florian Kringe (bis 30.08.2009) | 18.08.1982 | |||
7 | Tinga (bis 30.06.2010) | 13.01.1978 | |||
8 | Giovanni Federico (bis 31.12.2008) | 04.10.1980 | |||
16 | Jakub Błaszczykowski (bis 31.08.2015) | 14.12.1985 | |||
22 | Kevin-Prince Boateng (ab 11.01.2009) (bis 30.06.2009) | 06.03.1987 | |||
22 | Marc-André Kruska (bis 08.01.2009) | 29.06.1987 | |||
23 | Nuri Şahin (bis 30.06.2009) | 05.09.1988 | |||
24 | Daniel Gordon (bis 30.06.2009) | 16.01.1985 | |||
30 | Tamás Hajnal (bis 30.01.2011) | 15.03.1981 | |||
32 | Franck Njambe (bis 30.06.2009) | 24.10.1987 | |||
36 | Yasin Öztekin (ab 01.01.2009) (bis 02.01.2011) | 19.03.1987 | |||
Sturm | |||||
9 | Nelson Valdez (bis 16.08.2010) | 28.11.1983 | |||
10 | Mohamed Zidan (ab 15.08.2008) (bis 30.01.2012) | 11.12.1981 | |||
10 | Mladen Petrić (bis 14.08.2008) | 01.01.1981 | |||
11 | Delron Buckley (bis 31.01.2009) | 07.12.1977 | |||
13 | Alexander Frei (bis 15.07.2009) | 15.07.1979 | |||
19 | Diego Klimowicz (bis 31.12.2008) | 06.07.1974 | |||
34 | Bajram Sadrijaj (bis 30.06.2010) | 10.08.1986 | |||
39 | Christopher Kullmann (ab 01.01.2009) (bis 30.06.2009) | 19.09.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 18.09.2008 20:45 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 02.10.2008 20:45 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |