Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Eberhard Trautner (bis 30.06.2011) | 07.02.1967 | ||||
Trainer | |||||
Bruno Labbadia (ab 12.12.2010) (bis 25.08.2013) | 08.02.1966 | ||||
Jens Keller (ab 14.10.2010) (bis 11.12.2010) | 24.11.1970 | ||||
Christian Gross (bis 13.10.2010) | 14.08.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jens Keller (bis 13.10.2010) | 24.11.1970 | ||||
Torwart | |||||
1 | Sven Ulreich (bis 30.06.2015) | 03.08.1988 | |||
12 | Alexander Stolz (bis 30.06.2011) | 13.10.1983 | |||
23 | Marc Ziegler (bis 30.06.2011) | 13.06.1976 | |||
Abwehr | |||||
2 | Philipp Degen (ab 05.08.2010) (bis 30.06.2011) | 15.02.1983 | |||
3 | Cristian Molinaro (bis 30.06.2012) | 30.07.1983 | |||
5 | Serdar Taşçı (bis 29.08.2013) | 24.04.1987 | |||
6 | Georg Niedermeier (bis 30.06.2016) | 26.02.1986 | |||
15 | Arthur Boka (bis 30.06.2014) | 02.04.1983 | |||
17 | Matthieu Delpierre (bis 30.06.2012) | 26.04.1981 | |||
21 | Khalid Boulahrouz (bis 30.06.2012) | 28.12.1981 | |||
27 | Stefano Celozzi (bis 30.06.2012) | 02.11.1988 | |||
38 | Ermin Bicakcic (bis 07.01.2012) | 24.01.1990 | |||
43 | Thomas Geyer (ab 23.10.2010) (bis 30.06.2011) | 06.03.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
8 | Zdravko Kuzmanović (bis 30.01.2013) | 22.09.1987 | |||
11 | Johan Audel (ab 09.08.2010) (bis 01.09.2013) | 12.12.1983 | |||
13 | Timo Gebhart (bis 30.06.2012) | 12.04.1989 | |||
14 | Patrick Funk (bis 30.06.2011) | 11.02.1990 | |||
16 | Mauro Camoranesi (ab 31.08.2010) (bis 26.01.2011) | 04.10.1976 | |||
16 | Sebastian Rudy (bis 22.08.2010) | 28.02.1990 | |||
20 | Christian Gentner (bis 30.06.2019) | 14.08.1985 | |||
22 | Matthias Schwarz (bis 30.06.2011) | 28.12.1987 | |||
24 | Mamadou Bah (ab 31.08.2010) (bis 30.06.2012) | 25.04.1988 | |||
25 | Élson (bis 30.06.2011) | 16.11.1981 | |||
26 | Daniel Didavi (bis 30.06.2011) | 21.02.1990 | |||
28 | Tamás Hajnal (ab 31.01.2011) (bis 30.06.2012) | 15.03.1981 | |||
28 | Sami Khedira (bis 29.07.2010) | 04.04.1987 | |||
35 | Christian Träsch (bis 24.07.2011) | 01.09.1987 | |||
38 | Clemens Walch (bis 05.08.2010) | 10.07.1987 | |||
Sturm | |||||
7 | Martin Harnik (bis 30.06.2016) | 10.06.1987 | |||
9 | Ciprian Marica (bis 30.06.2011) | 02.10.1985 | |||
18 | Cacau (bis 30.06.2014) | 27.03.1981 | |||
29 | Pawel Pogrebnjak (bis 30.01.2012) | 08.11.1983 | |||
31 | Shinji Okazaki (ab 01.01.2011) (bis 30.06.2013) | 16.04.1986 | |||
36 | Sven Schipplock (bis 30.06.2011) | 08.11.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 16.09.2010 21:05 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 30.09.2010 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 21.10.2010 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 04.11.2010 21:05 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.12.2010 19:30 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.12.2010 21:05 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 17.02.2011 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 24.02.2011 21:05 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |