Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jörg Sievers (bis 30.06.2014) | 22.09.1965 | ||||
Trainer | |||||
Mirko Slomka (bis 27.12.2013) | 12.09.1967 | ||||
Co-Trainer | |||||
Nestor El Maestro (bis 27.12.2013) | 25.03.1983 | ||||
Norbert Düwel (bis 30.06.2013) | 05.01.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Ron-Robert Zieler (bis 30.06.2016) | 12.02.1989 | |||
14 | Markus Miller (bis 30.06.2015) | 08.04.1982 | |||
18 | Pascal Nagel (bis 30.06.2012) | 19.06.1991 | |||
21 | Samuel Radlinger (bis 30.06.2013) | 07.11.1992 | |||
Abwehr | |||||
3 | Karim Haggui (bis 01.09.2013) | 20.01.1984 | |||
4 | Emanuel Pogatetz (bis 30.06.2012) | 16.01.1983 | |||
5 | Mario Eggimann (bis 30.06.2013) | 24.01.1981 | |||
6 | Steven Cherundolo (bis 30.06.2014) | 19.02.1979 | |||
19 | Christian Schulz (bis 30.06.2016) | 01.04.1983 | |||
24 | Christian Pander (bis 30.06.2015) | 28.08.1983 | |||
27 | Erdal Akdarı (bis 30.06.2012) | 05.06.1993 | |||
35 | Christopher Avevor (bis 16.08.2012) | 11.02.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Leon Andreasen (bis 30.06.2016) | 23.04.1983 | |||
7 | Sérgio da Silva Pinto (bis 30.06.2013) | 16.10.1980 | |||
8 | Altin Lala (bis 30.06.2012) | 18.11.1975 | |||
15 | Henning Hauger (ab 05.07.2011) (bis 30.08.2012) | 17.07.1985 | |||
16 | Daniel Royer (ab 31.08.2011) (bis 30.06.2012) | 22.05.1990 | |||
17 | Moritz Stoppelkamp (bis 30.06.2012) | 11.12.1986 | |||
20 | Carlitos (bis 30.06.2012) | 06.09.1982 | |||
23 | Sofian Chahed (bis 30.06.2013) | 18.04.1983 | |||
26 | Deniz Aycicek (bis 30.06.2013) | 05.06.1990 | |||
28 | Lars Stindl (bis 30.06.2014) | 26.08.1988 | |||
30 | Tim Wendel (ab 01.01.2012) (bis 30.06.2012) | 12.01.1989 | |||
31 | Jannis Pläschke (bis 30.06.2013) | 06.02.1993 | |||
33 | Manuel Schmiedebach (bis 30.06.2012) | 05.12.1988 | |||
34 | Konstantin Rausch (bis 30.06.2013) | 15.03.1990 | |||
Sturm | |||||
9 | Artur Sobiech (bis 30.06.2017) | 12.06.1990 | |||
11 | Didier Ya Konan (bis 30.06.2014) | 22.05.1984 | |||
13 | Jan Schlaudraff (bis 30.06.2015) | 18.07.1983 | |||
25 | Mohammed Abdellaoue (bis 30.06.2013) | 23.10.1985 | |||
39 | Mame Diouf (ab 28.01.2012) (bis 30.06.2014) | 16.12.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 15.09.2011 19:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 29.09.2011 21:05 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 20.10.2011 21:05 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 03.11.2011 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.11.2011 21:05 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 15.12.2011 19:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.02.2012 21:05 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 23.02.2012 19:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 08.03.2012 21:05 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 15.03.2012 19:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 29.03.2012 21:05 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 05.04.2012 21:05 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |