Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Hecking (bis 17.10.2016) | 12.09.1964 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dirk Bremser (bis 30.06.2015) | 01.10.1965 | ||||
Torwart | |||||
Koen Casteels (ab 20.01.2015) (bis 21.01.2015) | 25.06.1992 | ||||
1 | Diego Benaglio (bis 30.06.2017) | 08.09.1983 | |||
20 | Max Grün (bis 30.06.2018) | 05.04.1987 | |||
21 | Patrick Drewes (bis 30.06.2015) | 04.02.1993 | |||
Abwehr | |||||
2 | Patrick Ochs (bis 30.06.2015) | 14.05.1984 | |||
4 | Marcel Schäfer (bis 01.03.2017) | 07.06.1984 | |||
5 | Timm Klose (bis 17.01.2016) | 09.05.1988 | |||
24 | Sebastian Jung (bis 30.06.2019) | 22.06.1990 | |||
25 | Naldo (bis 30.06.2016) | 10.09.1982 | |||
26 | Felipe (bis 30.06.2016) | 07.08.1987 | |||
31 | Robin Knoche (bis 04.08.2020) | 22.05.1992 | |||
34 | Ricardo Rodríguez (bis 30.06.2017) | 25.08.1992 | |||
37 | Moritz Sprenger (bis 30.06.2016) | 22.02.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Slobodan Medojević (bis 30.08.2014) | 20.11.1990 | |||
7 | Daniel Caligiuri (bis 24.01.2017) | 15.01.1988 | |||
8 | Vieirinha (bis 31.08.2017) | 24.01.1986 | |||
9 | Ivan Perisic (bis 30.08.2015) | 02.02.1989 | |||
10 | Aaron Hunt (bis 31.08.2015) | 04.09.1986 | |||
14 | Kevin De Bruyne (bis 30.08.2015) | 28.06.1991 | |||
15 | Christian Träsch (bis 30.08.2017) | 01.09.1987 | |||
19 | Junior Malanda (bis 10.01.2015) | 28.08.1994 | |||
22 | Luiz Gustavo (bis 04.07.2017) | 23.07.1987 | |||
23 | Josuha Guilavogui (bis 30.06.2016) | 19.09.1990 | |||
27 | Maximilian Arnold | 27.05.1994 | |||
28 | Mateusz Klich (bis 09.01.2015) | 13.06.1990 | |||
29 | Xizhe Zhang (ab 01.01.2015) (bis 30.06.2015) | 23.01.1991 | |||
30 | Paul Seguin (bis 30.08.2017) | 29.03.1995 | |||
Sturm | |||||
3 | Nicklas Bendtner (ab 15.08.2014) (bis 25.04.2016) | 16.01.1988 | |||
11 | Ivica Olić (bis 30.01.2015) | 14.09.1979 | |||
12 | Bas Dost (bis 28.08.2016) | 31.05.1989 | |||
17 | André Schürrle (ab 02.02.2015) (bis 21.07.2016) | 06.11.1990 | |||
17 | Kevin Scheidhauer (bis 30.08.2014) | 13.02.1992 | |||
32 | Oskar Zawada (bis 01.02.2016) | 01.02.1996 | |||
33 | Sebastian Stolze (bis 30.06.2016) | 29.01.1995 | |||
verliehen | |||||
Koen Casteels (ab 22.01.2015) (bis 30.06.2015) | 25.06.1992 | ||||
Dan-Patrick Poggenberg (bis 30.06.2015) | 28.03.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 18.09.2014 21:05 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 02.10.2014 19:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 23.10.2014 18:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 06.11.2014 21:05 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 27.11.2014 19:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 11.12.2014 21:05 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 19.02.2015 19:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 26.02.2015 21:05 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 12.03.2015 19:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 19.03.2015 21:05 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 16.04.2015 21:05 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 23.04.2015 21:05 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |