Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
André Breitenreiter (bis 30.06.2016) | 02.10.1973 | ||||
Torwart | |||||
1 | Ralf Fährmann (bis 30.06.2019) | 27.09.1988 | |||
28 | Christian Wetklo (bis 30.06.2016) | 11.01.1980 | |||
30 | Michael Gspurning (bis 30.06.2016) | 02.05.1981 | |||
34 | Fabian Giefer (bis 19.01.2017) | 17.05.1990 | |||
35 | Alexander Nübel (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2020) | 30.09.1996 | |||
Abwehr | |||||
Felipe Santana (bis 11.01.2016) | 17.03.1986 | ||||
2 | Marvin Friedrich (bis 30.06.2016) | 13.12.1995 | |||
3 | Junior Caiçara (bis 15.01.2017) | 27.04.1989 | |||
4 | Benedikt Höwedes (bis 30.08.2017) | 29.02.1988 | |||
6 | Sead Kolasinac (bis 30.06.2017) | 20.06.1993 | |||
15 | Dennis Aogo (bis 30.06.2017) | 14.01.1987 | |||
20 | Thilo Kehrer (bis 16.08.2018) | 21.09.1996 | |||
22 | Atsuto Uchida (bis 21.08.2017) | 27.03.1988 | |||
27 | Sascha Riether (ab 22.07.2015) (bis 30.06.2017) | 23.03.1983 | |||
31 | Matija Nastasić (bis 30.06.2018) | 28.03.1993 | |||
32 | Joel Matip (bis 30.06.2016) | 08.08.1991 | |||
37 | Pascal Itter (bis 05.08.2015) | 03.04.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Johannes Geis (bis 30.06.2017) | 17.08.1993 | |||
7 | Max Meyer (bis 30.06.2018) | 18.09.1995 | |||
8 | Leon Goretzka (bis 30.06.2018) | 06.02.1995 | |||
9 | Kevin-Prince Boateng (bis 31.12.2015) | 06.03.1987 | |||
10 | Julian Draxler (bis 31.08.2015) | 20.09.1993 | |||
11 | Younès Belhanda (ab 06.01.2016) (bis 30.06.2016) | 25.02.1990 | |||
12 | Marco Höger (bis 30.06.2016) | 16.09.1989 | |||
16 | Maurice Multhaup (bis 31.08.2015) | 15.12.1996 | |||
17 | Jefferson Farfán (bis 14.08.2015) | 26.10.1984 | |||
18 | Sidney Sam (bis 14.01.2017) | 31.01.1988 | |||
19 | Leroy Sané (bis 02.08.2016) | 11.01.1996 | |||
21 | Alessandro Schöpf (ab 07.01.2016) (bis 30.06.2017) | 07.02.1994 | |||
23 | Pierre-Emile Højbjerg (ab 28.08.2015) (bis 30.06.2016) | 05.08.1995 | |||
33 | Roman Neustädter (bis 30.06.2016) | 18.02.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Franco Di Santo (ab 25.07.2015) (bis 31.01.2019) | 07.04.1989 | |||
13 | Eric Maxim Choupo-Moting (bis 30.06.2017) | 23.03.1989 | |||
16 | Fabian Reese (ab 21.11.2015) (bis 29.01.2017) | 29.11.1997 | |||
25 | Klaas-Jan Huntelaar (bis 30.06.2017) | 12.08.1983 | |||
36 | Felix Platte (bis 01.02.2016) | 11.02.1996 | |||
verliehen | |||||
Kaan Ayhan (bis 30.06.2016) | 10.11.1994 | ||||
Christian Clemens (bis 30.06.2016) | 04.08.1991 | ||||
Donis Avdijaj (bis 30.06.2016) | 25.08.1996 | ||||
Timon Wellenreuther (bis 30.06.2016) | 03.12.1995 | ||||
Felix Platte (ab 01.02.2016) (bis 30.06.2016) | 11.02.1996 | ||||
Felix Schröter (bis 01.02.2016) | 23.01.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 17.09.2015 21:05 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 01.10.2015 19:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 22.10.2015 19:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 05.11.2015 21:05 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 26.11.2015 19:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 10.12.2015 21:05 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 18.02.2016 21:05 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 25.02.2016 19:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |