Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Oliver Glasner (bis 04.06.2023) | 28.08.1974 | ||||
Michael Angerschmid (ab 16.09.2021) (bis 16.09.2021) | 24.02.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Kevin Trapp | 08.07.1990 | |||
31 | Jens Grahl | 22.09.1988 | |||
40 | Diant Ramaj (bis 30.06.2023) | 19.09.2001 | |||
Abwehr | |||||
2 | Obite Evan N'Dicka (bis 30.06.2023) | 20.08.1999 | |||
13 | Martin Hinteregger (bis 30.06.2022) | 07.09.1992 | |||
18 | Almamy Touré (bis 30.06.2023) | 28.04.1996 | |||
24 | Danny da Costa (bis 30.06.2022) | 13.07.1993 | |||
25 | Christopher Lenz (bis 30.08.2023) | 22.09.1994 | |||
25 | Erik Durm (bis 30.06.2022) | 12.05.1992 | |||
35 | Tuta | 04.07.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Stefan Ilsanker (bis 30.06.2022) | 18.05.1989 | |||
6 | Kristijan Jakić (ab 30.08.2021) (bis 18.01.2024) | 14.05.1997 | |||
10 | Filip Kostić (bis 11.08.2022) | 01.11.1992 | |||
11 | Steven Zuber (bis 30.08.2021) | 17.08.1991 | |||
17 | Sebastian Rode (bis 30.06.2024) | 11.10.1990 | |||
20 | Makoto Hasebe (bis 30.06.2023) | 18.01.1984 | |||
22 | Timothy Chandler | 29.03.1990 | |||
23 | Jens Petter Hauge (ab 10.08.2021) (bis 16.08.2022) | 12.10.1999 | |||
27 | Aymen Barkok (bis 30.06.2022) | 21.05.1998 | |||
29 | Jesper Lindstrom (ab 11.07.2021) (bis 29.08.2023) | 29.02.2000 | |||
32 | Amin Younes (bis 18.01.2022) | 06.08.1993 | |||
Sturm | |||||
Antonio Foti (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 03.11.2003 | ||||
9 | Sam Lammers (ab 31.08.2021) (bis 30.06.2022) | 30.04.1997 | |||
19 | Rafael Borré (ab 05.07.2021) (bis 30.06.2023) | 15.09.1995 | |||
21 | Ragnar Ache (bis 30.06.2022) | 28.07.1998 | |||
23 | Ajdin Hrustic (bis 30.06.2022) | 05.05.1996 | |||
28 | Fabio Gómez (bis 07.01.2022) | 18.02.2004 | |||
36 | Ansgar Knauff (ab 20.01.2022) | 10.01.2002 | |||
38 | Enrique Herrero García (bis 30.06.2023) | 28.01.2005 | |||
39 | Goncalo Paciencia (bis 05.08.2022) | 01.08.1994 | |||
45 | Martin Pečar (bis 06.02.2022) | 05.07.2002 | |||
verliehen | |||||
Dominik Kohr (bis 30.06.2022) | 31.01.1994 | ||||
Rodrigo Zalazar Martínez (ab 04.08.2021) (bis 30.06.2022) | 12.08.1999 | ||||
Ali Akman (bis 30.06.2022) | 18.04.2002 | ||||
Elias-Jona Bördner (bis 30.06.2022) | 18.02.2002 | ||||
Fynn Otto (bis 30.06.2022) | 08.03.2002 | ||||
Steven Zuber (ab 30.08.2021) (bis 30.06.2022) | 17.08.1991 | ||||
Martin Pečar (ab 07.02.2022) (bis 30.06.2022) | 05.07.2002 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 16.09.2021 21:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 30.09.2021 18:45 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 21.10.2021 21:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 04.11.2021 18:45 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 25.11.2021 21:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 09.12.2021 18:45 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.03.2022 18:45 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 17.03.2022 21:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 07.04.2022 21:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 14.04.2022 21:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 28.04.2022 21:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 05.05.2022 21:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 18.05.2022 21:00 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |