Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Patrik Drndic (bis 30.06.2022) | |||||
Nikola Tomicic (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | |||||
Torwart | |||||
Philipp Pless (bis 30.06.2022) | 03.04.1991 | ||||
Marko Vukovic (bis 30.06.2022) | 25.08.1997 | ||||
Feldspieler | |||||
Josip Bozinovic (bis 30.06.2022) | 22.10.1988 | ||||
Emir Bunar (bis 30.06.2022) | 22.09.1988 | ||||
Josip Cacic (bis 30.06.2022) | 25.05.1989 | ||||
Ante Corluka (bis 30.06.2022) | 02.04.1994 | ||||
Franjo Delic (bis 30.06.2022) | 14.10.1985 | ||||
Ante Dikic (bis 30.06.2022) | 05.03.1987 | ||||
Maro Duras (bis 30.06.2022) | 06.06.1994 | ||||
Lucas Feiste (bis 30.06.2022) | 27.01.2001 | ||||
Nikola Gudasic (bis 30.06.2022) | 06.12.1999 | ||||
Elvir Husaric (bis 30.06.2022) | 31.08.1998 | ||||
Ivan Ivankovic (bis 30.06.2022) | 20.12.1992 | ||||
Robin Schnaible (bis 30.06.2022) | 16.09.2002 | ||||
Mert Sipahi (bis 30.06.2022) | 06.02.1991 | ||||
Muhammet Sözer (bis 30.06.2022) | 18.10.1994 | ||||
Denis Windhager (bis 30.06.2022) | 20.09.2001 | ||||
Ivan Knezovic (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 19.06.1991 | ||||
Daniel Bosnjak (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 09.12.1987 | ||||
Ivan Mladina (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 21.08.1988 | ||||
Mergim Dervishaj (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 06.10.1996 | ||||
Durim Elezi (bis 31.12.2021) | 21.12.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.08.2021 20:00 Uhr |
7 : 9 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 22.08.2021 20:00 Uhr |
8 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.08.2021 20:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |