Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Andreas Bellon (bis 30.06.2014) | 17.02.1968 | ||||
Trainer | |||||
Saban Uzun (ab 31.12.2013) (bis 30.06.2017) | 14.05.1987 | ||||
Alexander Schick (ab 28.01.2014) (bis 30.06.2016) | |||||
Nikolaos Koutroubis (bis 30.12.2013) | 23.08.1969 | ||||
Torhüterin | |||||
1 | Saskia Frensch (bis 30.06.2015) | 23.02.1998 | |||
12 | Analena Krämer (bis 30.06.2014) | 13.11.1997 | |||
Torwart | |||||
1 | Simone Holder (bis 30.06.2014) | 26.12.1988 | |||
12 | Annalena Krämer (ab 13.10.2013) (bis 30.06.2014) | 13.11.1997 | |||
13 | Kristina Schnüll (bis 30.06.2014) | 09.03.1977 | |||
25 | Antonia Knupfer (ab 23.02.2014) (bis 30.06.2015) | 16.06.1992 | |||
33 | Alisa Geiger (bis 31.12.2013) | 17.08.1996 | |||
Abwehr | |||||
2 | Lea Kronmüller (bis 30.06.2015) | 26.08.1998 | |||
3 | Bianca Brösamle (bis 30.06.2019) | 11.04.1997 | |||
3 | Bianca Brösamle (bis 30.06.2014) | 11.04.1997 | |||
4 | Selin Münz (bis 30.06.2016) | 04.05.1997 | |||
4 | Selin Münz (bis 30.06.2014) | 04.05.1997 | |||
5 | Bianca Blöchl (bis 30.06.2018) | 24.01.1996 | |||
5 | Jana Siegle (bis 30.06.2015) | 16.02.1998 | |||
11 | Michelle Wörner (bis 30.06.2016) | 25.03.1994 | |||
14 | Maximiliane Rall (bis 30.06.2014) | 18.11.1993 | |||
19 | Isabel Schlipf (bis 30.06.2016) | 05.05.1999 | |||
21 | Julia Becker (bis 30.06.2014) | 30.04.1994 | |||
24 | Pia Schmid (ab 23.02.2014) (bis 30.06.2016) | 22.03.1995 | |||
26 | Jasmin Ballach (ab 23.02.2014) (bis 30.06.2016) | 26.11.1996 | |||
28 | Paula Vorbeck (bis 30.06.2016) | 28.03.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
Magdalena Kraft (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 02.04.1998 | ||||
6 | Tamina Stecinsky (bis 30.06.2016) | 19.09.1997 | |||
6 | Lisa Rinderknecht (bis 30.06.2014) | 17.02.1998 | |||
6 | Tamina Stecinsky (bis 30.06.2014) | 19.09.1997 | |||
7 | Nicole Loipersberger (bis 30.06.2017) | 01.01.1990 | |||
8 | Anja Selensky (bis 30.06.2017) | 05.02.1993 | |||
9 | Fabienne Rudy (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2015) | 09.10.1998 | |||
9 | Marie-Therese Weymer (bis 30.06.2014) | 03.08.1998 | |||
11 | Alice Handschuh (bis 30.06.2014) | 05.10.1999 | |||
11 | Selina Martens (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 09.01.1998 | |||
13 | Emilie Rapp (bis 30.06.2014) | 08.02.1997 | |||
14 | Jule Wilhelm (bis 30.06.2014) | 19.04.1998 | |||
15 | Emilie Rapp (bis 30.06.2016) | 08.02.1997 | |||
15 | Magdalena Kraft (bis 30.06.2014) | 02.04.1998 | |||
16 | Natalie Hezel (bis 30.06.2014) | 24.07.1993 | |||
17 | Athanasia Moraitou (bis 30.06.2016) | 02.04.1997 | |||
17 | Gina Rilling (bis 30.06.2014) | 24.12.1998 | |||
17 | Athanasia Moraitou (bis 30.06.2014) | 02.04.1997 | |||
18 | Gina Rilling (bis 30.06.2015) | 24.12.1998 | |||
18 | Meike Bessner (bis 30.06.2014) | 15.07.1998 | |||
19 | Stefanie Grimm (bis 30.06.2017) | 10.07.1990 | |||
20 | Franziska Herrmann (bis 30.06.2016) | 26.05.1999 | |||
20 | Anna-Lena Vollmer (bis 30.06.2014) | 02.04.1994 | |||
20 | Maike Ullrich (bis 30.06.2014) | 21.02.1998 | |||
21 | Julia Schneider (bis 30.06.2014) | 03.02.1995 | |||
22 | Aline Böhringer (bis 30.06.2016) | 20.12.1996 | |||
22 | Elena Hildebrand (bis 30.06.2014) | 13.10.1997 | |||
22 | Anna-Celina Schmid (bis 30.06.2014) | 15.05.1997 | |||
23 | Lena Sender (bis 30.06.2016) | 02.07.1997 | |||
23 | Lena Sender (bis 30.06.2014) | 02.07.1997 | |||
26 | Bianca Uhl (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 01.08.1997 | |||
27 | Bianca Uhl (bis 30.06.2014) | 01.08.1997 | |||
29 | Carina Enoch (ab 23.02.2014) (bis 30.06.2014) | 30.04.1984 | |||
Sturm | |||||
Josephine Leschik (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 13.03.1997 | ||||
Fabienne Rudy (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 09.10.1998 | ||||
2 | Sandra Borowski (ab 20.10.2013) (bis 30.06.2016) | 06.03.1997 | |||
2 | Sandra Borowski (bis 30.06.2014) | 06.03.1997 | |||
9 | Anna Vidovenyecz (bis 30.06.2016) | 15.12.1996 | |||
11 | Selina Martens (bis 30.06.2015) | 09.01.1998 | |||
16 | Nina Müller (bis 30.06.2017) | 21.05.1988 | |||
18 | Amelie Schröder (bis 30.06.2014) | 12.02.1996 | |||
29 | Julia Steger (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 05.08.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 08.09.2013 14:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 15.09.2013 11:00 Uhr |
0 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 03.10.2013 14:00 Uhr |
8 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.10.2013 14:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.10.2013 14:00 Uhr |
8 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.10.2013 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.11.2013 12:00 Uhr |
12 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.11.2013 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.12.2013 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.12.2013 14:00 Uhr |
8 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 23.02.2014 14:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.03.2014 14:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 16.03.2014 11:00 Uhr |
12 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.03.2014 15:30 Uhr |
0 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.03.2014 15:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 21.04.2014 11:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.04.2014 14:00 Uhr |
7 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.05.2014 14:00 Uhr |
0 : 8 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.05.2014 14:00 Uhr |
8 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.05.2014 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.06.2014 14:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.06.2014 14:00 Uhr |
7 : 0 |
Schema Vergleich |