Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Marcus Kühn (ab 01.12.2015) (bis 30.06.2017) | 20.11.1971 | ||||
Willi Breuer (bis 12.11.2015) | 30.11.1954 | ||||
Interimstrainer | |||||
Nico Reese (ab 13.11.2015) (bis 01.12.2015) | |||||
Co-Trainer | |||||
Nico Reese (ab 01.12.2015) (bis 30.06.2017) | |||||
Torwart | |||||
1 | Lena Nuding (bis 30.06.2016) | 18.02.1993 | |||
12 | Laura Giuliani (bis 30.06.2016) | 05.06.1993 | |||
Abwehr | |||||
4 | Lena Schrum (bis 30.06.2016) | 10.01.1991 | |||
5 | Anna Kirschbaum (bis 30.06.2020) | 17.05.1993 | |||
13 | Virginia Kirchberger (bis 30.06.2016) | 25.05.1993 | |||
14 | Irina London (bis 30.06.2017) | 22.04.1991 | |||
19 | Maike Seuren (bis 30.06.2017) | 19.11.1986 | |||
27 | Kristina Hild (bis 30.06.2016) | 07.06.1996 | |||
31 | Rachel Rinast (bis 30.06.2016) | 02.06.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Maeva Joksch (bis 30.06.2016) | 28.06.1996 | ||||
7 | Nicole Bender-Rummler (bis 30.06.2017) | 16.11.1982 | |||
8 | Diane Caldwell (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 11.09.1988 | |||
8 | Anna-Sophie Fliege (bis 01.01.2016) | 20.04.1996 | |||
10 | Tugba Tekkal (bis 30.06.2017) | 05.03.1985 | |||
11 | Carolin Dej (bis 30.06.2019) | 05.01.1989 | |||
15 | Maren Weingarz (bis 30.06.2016) | 16.10.1994 | |||
16 | Alice Hüttebräucker (bis 30.06.2016) | 13.07.1995 | |||
20 | Anna Gerhardt (bis 30.06.2016) | 17.04.1998 | |||
21 | Carolin Dej (bis 30.06.2018) | 05.01.1989 | |||
22 | Claudia Kalin (bis 30.06.2017) | 07.09.1992 | |||
23 | Sarah Meinerz (bis 01.01.2016) | 19.03.1991 | |||
24 | Theresa Gosch (bis 30.06.2017) | 17.09.1994 | |||
26 | Marie Pyko (bis 30.06.2016) | 08.08.1993 | |||
Sturm | |||||
9 | Nina Ehegötz (bis 30.06.2016) | 22.02.1997 | |||
11 | Christina Julien (bis 30.06.2016) | 06.05.1988 | |||
17 | Yvonne Zielinski (bis 30.06.2016) | 01.12.1989 | |||
18 | Nina Raasch (bis 30.06.2016) | 05.01.1997 | |||
21 | Mandana Knopf (bis 30.06.2017) | 25.06.1992 | |||
24 | Lise Munk (bis 30.06.2016) | 26.05.1989 | |||
32 | Nina Windmüller (bis 31.12.2015) | 08.11.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.08.2015 11:00 Uhr |
6 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.09.2015 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.09.2015 11:00 Uhr |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.10.2015 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.10.2015 11:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.10.2015 12:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 31.10.2015 14:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 15.11.2015 14:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 22.11.2015 14:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.12.2015 11:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.12.2015 14:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.12.2015 14:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 14.02.2016 14:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 21.02.2016 11:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 28.02.2016 14:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.03.2016 11:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.03.2016 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.04.2016 14:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.04.2016 14:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 01.05.2016 14:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.05.2016 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 16.05.2016 14:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |