Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Peter Gadinger (bis 27.03.2012) | 06.07.1956 | ||||
Trainer | |||||
Winfried Schäfer (bis 25.03.1998) | 10.01.1950 | ||||
Co-Trainer | |||||
Slavko Petrović (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 10.08.1958 | ||||
Torwart | |||||
Oliver Tuzyna (bis 30.06.1997) | 10.03.1969 | ||||
1 | Claus Reitmaier (bis 30.06.1998) | 17.03.1964 | |||
18 | Simon Jentzsch (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 04.05.1976 | |||
22 | Simon Jentzsch (bis 30.06.1997) | 04.05.1976 | |||
25 | Martin Fischer (ab 01.07.1997) (bis 30.06.2001) | 17.12.1969 | |||
Abwehr | |||||
2 | Gunther Metz (bis 30.06.1998) | 08.08.1967 | |||
3 | Burkhard Reich (bis 30.06.1999) | 01.12.1964 | |||
4 | David Régis (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 02.12.1968 | |||
4 | Michael Wittwer (bis 30.06.1997) | 18.02.1967 | |||
5 | Michael Wittwer (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 18.02.1967 | |||
6 | Thomas Ritter (bis 30.06.1998) | 10.10.1967 | |||
7 | Dirk Schuster (bis 30.06.1997) | 29.12.1967 | |||
14 | Dubravko Kolinger (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 29.11.1975 | |||
16 | Thomas Hengen (bis 30.06.1998) | 22.09.1974 | |||
19 | Raphael Krauß (bis 30.06.1998) | 25.06.1973 | |||
23 | Dubravko Kolinger (bis 30.06.1997) | 29.11.1975 | |||
36 | Guido Buchwald (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 24.01.1961 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Alex Nyarko (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 15.10.1973 | |||
8 | Gunther Schepens (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 04.05.1973 | |||
8 | Thorsten Fink (bis 30.06.1997) | 29.10.1967 | |||
10 | Thomas Häßler (bis 30.06.1998) | 30.05.1966 | |||
15 | Markus Bähr (bis 30.06.1998) | 10.09.1974 | |||
21 | Michael Tarnat (bis 30.06.1997) | 27.10.1969 | |||
24 | Timo Haas (bis 30.06.1999) | 08.02.1974 | |||
25 | Jochen Hörner (bis 30.06.1999) | 18.05.1976 | |||
26 | Martin Jung (bis 30.06.1997) | 11.09.1971 | |||
27 | Peter Jung (bis 30.06.1997) | 22.09.1968 | |||
29 | Jens Bäumer (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 09.08.1978 | |||
29 | Matthias Predojevic (bis 30.06.1997) | 14.11.1976 | |||
31 | Oktay Kuday (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 06.08.1979 | |||
Sturm | |||||
Adrian Knup (ab 01.07.1997) (bis 31.12.1997) | 02.07.1968 | ||||
9 | Radosław Gilewicz (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 08.05.1971 | |||
11 | Christian Wück (bis 30.06.1999) | 09.06.1973 | |||
12 | Sean Dundee (bis 30.06.1998) | 07.12.1972 | |||
13 | Markus Schroth (bis 30.06.1998) | 25.01.1975 | |||
14 | Eberhard Carl (bis 30.06.1997) | 13.05.1965 | |||
17 | Marc Keller (bis 30.06.1998) | 14.01.1968 | |||
18 | Timur Eroglu (bis 30.06.1997) | 22.03.1977 | |||
20 | Sergej Kirjakow (bis 30.06.1998) | 01.01.1970 | |||
26 | Rolf-Christel Guié-Mien (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 28.10.1977 | |||
28 | Mike Bodenstein (bis 30.06.1998) | 17.09.1978 | |||
28 | Igli Tare (bis 30.06.1997) | 25.07.1973 | |||
32 | Sven Eller (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 24.09.1979 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 18.07.1997 20:30 Uhr |
6 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 22.07.1997 19:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |