Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jochen Rücker (bis 30.06.2005) | 30.12.1944 | ||||
Trainer | |||||
Joachim Löw (bis 30.06.1998) | 03.02.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Franz Wohlfahrt (bis 30.06.2000) | 01.07.1964 | |||
25 | Marc Ziegler (bis 30.06.1999) | 13.06.1976 | |||
27 | Eberhard Trautner (bis 30.06.1997) | 07.02.1967 | |||
28 | Eberhard Trautner (ab 01.07.1997) (bis 30.06.2001) | 07.02.1967 | |||
Abwehr | |||||
2 | Martin Spanring (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1999) | 14.10.1969 | |||
2 | Hendrik Herzog (bis 30.06.1997) | 02.04.1969 | |||
4 | Thomas Berthold (bis 16.01.2001) | 12.11.1964 | |||
5 | Frank Verlaat (bis 30.06.1999) | 05.03.1968 | |||
14 | Thomas Schneider (bis 30.06.2003) | 24.11.1972 | |||
17 | Marco Grimm (bis 30.06.1998) | 16.06.1972 | |||
18 | Michael Oelkuch (bis 30.06.1997) | 05.02.1973 | |||
21 | Jochen Endress (bis 30.06.2002) | 03.11.1972 | |||
30 | Frank Posch (bis 30.06.1998) | 21.02.1973 | |||
33 | Mitko Stojkovski (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 18.12.1972 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Thorsten Legat (bis 31.12.1999) | 07.11.1968 | |||
6 | Murat Yakin (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 15.09.1974 | |||
7 | Matthias Hagner (bis 30.06.1998) | 15.08.1974 | |||
8 | Marco Haber (bis 30.06.1998) | 21.09.1971 | |||
10 | Krassimir Balakow (bis 30.06.2003) | 29.03.1966 | |||
12 | Danny Schwarz (bis 30.06.1998) | 11.05.1975 | |||
16 | Kristijan Đorđević (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 06.01.1976 | |||
16 | Gerhard Poschner (bis 30.06.1997) | 23.09.1969 | |||
19 | Michael Bochtler (ab 01.07.1997) (bis 24.04.1998) | 15.10.1975 | |||
20 | Zvonimir Soldo (bis 30.06.2006) | 02.11.1967 | |||
21 | Sébastien Fournier (bis 30.06.1997) | 27.06.1971 | |||
22 | Krisztian Lisztes (ab 01.07.1997) (bis 30.06.2001) | 02.07.1976 | |||
22 | Andreas Buck (bis 30.06.1997) | 29.12.1967 | |||
23 | Gerhard Poschner (ab 01.07.1997) (bis 31.12.1998) | 23.09.1969 | |||
23 | Kristijan Đorđević (bis 30.06.1997) | 06.01.1976 | |||
33 | Krisztian Lisztes (bis 30.06.1997) | 02.07.1976 | |||
Sturm | |||||
9 | Sreto Ristic (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1999) | 07.02.1976 | |||
9 | Giovane Élber (bis 30.06.1997) | 23.07.1972 | |||
11 | Fredi Bobic (bis 30.06.1999) | 30.10.1971 | |||
15 | Matthias Becker (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1998) | 19.04.1974 | |||
15 | Radosław Gilewicz (bis 30.06.1997) | 08.05.1971 | |||
18 | Florin Răducioiu (ab 01.08.1997) (bis 30.06.1998) | 17.03.1970 | |||
24 | Marijo Marić (bis 30.06.1997) | 12.01.1977 | |||
27 | Jonathan Akpoborie (ab 01.07.1997) (bis 30.06.1999) | 20.10.1968 | |||
35 | Sreto Ristic (bis 30.06.1997) | 07.02.1976 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 22.07.1997 19:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.07.1997 19:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |